Vous êtes sur la page 1sur 15

Voici des procds permettant de faciliter les calculs que l'on est mme d'effectuer journellement : soit comme

e colier, comme lve, ou comme tudiant, soit comme acheteur lorsqu'on veut vrifier rapidement le montant d'une note, soit dans l'exercice des professions commerciales, bancaires, techniques et autres lorsqu'il s'agit, par exemple, d'valuer mentalement l'ordre de grandeur d'un rsultat numrique ou mme de dterminer exactement celui ci! "a plupart de ces techniques de calcul sont issus des mthodes utilises par les calculateurs prodiges! Vous trouvere# d'ailleurs sur cette page, plusieurs tours de magie de calculateurs prodiges, bass sur les techniques de calcul instantan!

Calcul mental et oprations arithmtiques rapides

$%%&'&()
*our effectuer mentalement une addition dont les nombres sont donns oralement, il + a intrt oprer, ainsi que le faisait &naudi, dans l'ordre selon lequel les chiffres sont noncs, en allant des units d'ordre suprieur aux units d'ordre infrieur, c'est dire selon l'ordre inverse adopt dans le calcul crit! "orsqu'il n'+ a pas de retenues, l'opration est asse# simple! ,oit, par exemple, additionner trois mille cinq cent trente deux et quatre mille trois cent vingt cinq, que nous crivons en langage parl afin que les conditions soient les mmes qu'oralement! (n calcule mentalement

trois mille et quatre mille font sept mille cinq cents et trois cents font huit cents, ce qui fait sept mille huit cents trente et vingt font cinquante, ce qui fait sept mille huit cent cinquante deux et cinq font sept, ce qui donne comme rsultat final : sept mille huit cent cinquante sept!

-uand il + a plusieurs retenues, l'opration est un peu plus complique, tout en restant relativement simple! ,oit, par exemple, additionner huit mille cinq cent trente sept et trois mille sept cent quatre vingt dou#e! (n calcule mentalement

huit mille et trois mille font on#e mille cinq cents et sept cents font mille deux cents le nouveau rsultat partiel est donc dou#e .// 0 /1 mille deux cents 2 trente et quatre vingt dix font cent vingt 2 le nouveau rsultat partiel est donc dou#e mille trois .3 0 /1 cent vingt 2 sept et deux font neuf 2 le rsultat dfinitif est donc dou#e mille trois cent vingt neuf!

&l est remarquer que l'on peut simplifier ces oprations mentales en ngligeant les termes mille, cent, etc! $insi, l'on dira : huit et trois on#e, au lieu de huit mille et trois mille font on#e mille!

SOUSTRACTION

&ci, la marche de l'opration mentale est trs diffrente de celle du calcul crit! (n utilise la mthode des complments qui consiste remplacer la soustraction par un calcul de complment, suivi d'une addition! (n appelle complment d'un nombre la diffrence entre la plus petite puissance de /4 ./4n1 qui est suprieure ce nombre, et ce nombre lui mme! $insi, le complment de 567 est 387! (n a en effet : / 444 567 9 387 :ela tant, soit soustraire sept cent trente cinq de quatre mille cinq cent trente six! "e complment de 567 s'obtient, chiffre par chiffre, partir de la gauche, deux, six, cinq : 387! (n ajoute ensuite ce complment ; 768 selon la mthode donne pour effectuer mentalement une addition! (n obtient ; <4/! %e ce nombre on soustrait /4n .ici / 4441 ce qui donne 6 <4/ qui est la diffrence cherche! Voici un second exemple : ,oit effectuer : <3 ;63 5 <7; (n calcule le complment de 5 <7; : /4 444 5 <7; 9 3 /;8 (n ajoute ce complment <3 ;63 : <3 ;63 0 3 /;8 9 <; 75< (n soustrait /4 444 de ce rsultat intermdiaire et l'on obtient la diffrence cherche : 5; 75<! 5; 75< est bien gal <3 ;63 5 <7;

=>"'&*"&:$'&()
"a multiplication de deux nombres entiers revient additionner les produits partiels des diverses units dont ils sont composs! $insi, la multiplication de 53< par 67 se traduit par l'opration suivante : .544 0 34 0 <1 .64 0 71 9 544 x 64 0 544 x 7 0 34 x 64 0 34 x 7 0 < x 64 0 < x 7! :omme les nombres sont noncs : sept cent vingt huit multiplis par trente cinq, il est prfrable, en calcul mental, d'inverser l'ordre des produits partiels, en calculant d'abord le produit de 53< par 64 et en lui ajoutant ensuite le produit de 53< par 7! (n dira : "e produit de sept cents par trois est gal vingt et une centaine, soit deux mille cent! "e produit de vingt par trois est gal six di#aines ce qui fait en tout un total provisoire de deux mille cent soixante! "e produit de huit par trois est vingt quatre, ce qui donne un produit dfinitif de deux mille cent quatre vingt quatre! (n multiplie de mme 53< par 7 et l'on fait le total des deux rsultats en additionnant mentalement les units de mme ordre! ?ien entendu, ici encore, on peut ngliger les termes mille, cent, etc!

@aisons maintenant quelques remarques permettant de simplifier les multiplications dans un grand nombre de cas!

"a multiplication d'un nombre entier ou dcimal par /4, /44, / 444, &on est immdiate puisqu'elle revient ajouter / , 3, 6, n #ros la droite du nombre ou reculer la virgule de /, 3, 6, n rangs sur la droite et remplacer, s'il + a lieu, les units manquantes par des #ros! *our multiplier un nombre par 4,/, 4,4/, 4,44/, etc!, on le divise par /4, /44, / 444, etc! *our multiplier un nombre par 4,3, 4,6, 4,43, 4,46, etc!,A on le divise par /4, /44, etc!, et l'on multiplie le rsultat par 3, 6, etc!

Exemple : 76; x 4,43 76; : /44 9 7,6; 7,6; x 3 9 /4,8<!

*our multiplier un nombre par B, BB, BBB, etc!, on le multiplie par /4, /44, / 444, etc!, et l'on soustrait le nombre du rsultat!
Exemple : /6; x BB /6; x /44 9 /6 ;44 /6 ;44 /6; 9 /6 388!

*our multiplier un nombre par //, /4/, / 44/, etc!, on le multipli par /4, /44, / 444, etc!, et l'on ajoute le nombre au rsultat!
Exemple: 863 C /4/ 863 x /44 9 86 344 86 344 0 863 9 86 <63! Exemple: 14 x 11 140 + 14 Dsultat 154 =ais il existe une autre technique, bien plus ingnieuse, pour multiplier un nombre par //! On effectue trs rapidement une multiplication par // en additionnant successivement, partir de la droite, les chiffres significatifs du multiplicande! Exemple: 14 x 11 Les units du rsultat valent 4 (comme le multiplicande) 4+1=5 Comme l addition prcdente n a pas !nre de retenue" les centaines du rsultats sont !ales aux centaines du multiplicande" soit 1 Dsultat 154 #utre exemple : $ %&9 x // ' + & = 17 ( 1 .retenue1 0 < 0 5 9 /6 ( 1 .retenue1 0 5 0 6 9 /1 2 / .retenue1 0 6 9 4)

Dsultat : 41 679 :ette technique pour multiplier par // est utilise par les calculateurs prodiges dans certains tours de magie! $vec un peu d'habitude, cette mthode permet de raliser des multiplications par // instantanment .le temps d'criture du rsultat est gal au temps de calcul1!

*our multiplier un nombre par 1'" *'" $'" etc!, on le multiplie par *0" $0" 40" etc!, et on le retranche du rsultat!
Exemple: *5$ x *' *5$ x $0 = % 5'0 % 5'0 + *5$ = % $$%)

*our multiplier un nombre par *1" $1" 41" etc!, on le multiplie par 34, $0" 40" etc!, et l'on ajoute le nombre au rsultat!
Exemple : 4$* x $1 4$* x $0 = 1* ',0 1* ',0 + 4$* = 1$ $'*)

*our multiplier un nombre par 5" 50" 500" etc!, on le multiplie par /4, /44, / 444, etc!, et l'on prend la moiti du rsultat! (n peut ainsi diviser le nombre par * et multiplier le rsultat par /4, /44, / 444, etc!
Exemple: 4,* x 50 4,* x 100 = 4, *00 4, *00 : * = *$ 100)

*our multiplier un nombre par 0"5" 0"05" 0"005" etc!, on l divise par *" *0" *00" etc!
Exemple : &$* x 0"05 &$* : * = 41, 41, : 10 = 41",)

*our multiplier un nombre par 0"*5" on en prend le quart!


Exemple : &44 x 0"*5 &44 : 4 = *11)

*our multiplier un nombre par *"5" *5" *50" etc!, on le multiplie par /4, /44, / 444, etc!, et l'on prend le quart du rsultat! (n peut aussi diviser le nombre par 4 et multiplier le rsultat par /4, /44, / 444, etc!
Exemple : &4 x *"5) &4 x 10 = &40

&40 : 4 = *10)

*our multiplier un nombre par 0"1*5" on le divise par <!


Exemple: *4 x 0"1*5) *4 : & = $)

*our multiplier un nombre par 1"*5" 1*"5" 1*5" etc! , on le multiplie par /4, /44, / 444, etc!, et l'on prend le huitime du rsultat! (n peut aussi diviser le nombre par & et multiplier le rsultat par /4, /44, / 444, etc!
Exemple 0"%* x 1*"5 0"%* x )100 = %*( %* : & = '( :es quelques exercices signals, venons en maintenant, et comme nous l'avons prcdemment indiqu, des oprations arithmtiques qui, par la rapidit de leur excution et parfois par leur complexit, rappellent les exercices effectus par les calculateurs prodiges! "es plus intressantes se rapportent des extractions de racines, l'exprience du calendrier, la mmoire des nombres, et, accessoirement, des multiplications et des divisions effectues mentalement! En ce qui concerne les multiplications, voici certains procds permettant de faire rapidement quelques produits simples! 1 - Multiplication de deux nombres compris entre 10 et 20 (n ajoute, l'un de ces nombres, les units de l'autre, puis, la somme indique comme di#aines, on ajoute le produit des units! 1er exemple : soit effectuer le produit 1* x 1& (n calcule mentalement : 1* + & = *0 di#aines * x & = 1, *roduit cherch : *0 di#! 0 /8 = *1,) *-me exemple : soit effectuer 15 x 1' (n calcule mentalement 15 + ' = *4 di#! 5 x ' = 45 *roduit cherch : *4 di.) + 45 = *&5 /emar0ue : dans ces calculs, comme dans les suivants, on nglige les mots di#aines et centaines! 2 - Multiplication de deux nombres de deux chiffres dont les di!aines sont les m"mes

(n ajoute, l'un, les units de l'autre et on multiplie cette somme par le chiffre des di#aines! $u produit, considr comme di#aines, on ajoute le produit des units! 1er exemple : soit effectuer : 4, x 4' On calcule mentalement : ;8 0 B 9 77 77 x ; 9 334 di#! 8 x B 9 7; 1roduit c2erc2 : 334 di#! 0 7; 9 3 37;! *-me exemple : soit 3 e44ectuer : &5 x &% On calcule mentalement : <7 0 5 9 B3 B3 x < 9 568 di#! 7 x 5 9 67 1roduit c2erc2 : 568 di#! 0 67 9 5 6B7 /emar0ue : si le chiffre des di#aines est B, on peut procder comme suit! (n cherche le chiffre qu'il faut ajouter chacun des facteurs pour obtenir /44 et on fait le produit des chiffres obtenus 2 le rsultat reprsente les deux derniers chiffres du produit! "es deux premiers chiffres de celui ci s'obtiennent en retranchant du multiplicande le chiffre qui manquait au multiplicateur pour arriver /44, et vice versa! Exemple : soit 3 e44ectuer : '5 x '& On calcule mentalement : B7 0 7 9 /44 B< 0 3 9 /44 7 x 3 9 /4 B7 3 9 B6 ou B< 7 9 B6 1roduit c2erc2 : ' $10 # - Multiplication de deux nombres de deux chiffres termins par le m"me chiffre $u produit des di#aines, considr comme centaines, on ajoute le produit, considr comme di#aines, de la somme des di#aines par le chiffre des units, puis on ajoute le carr des units! 1er exemple : soit effectuer B7 x 7; (n calcule mentalement B x 7 9 ;7 centaines B 0 7 9 /; /; x ; 9 78 di#! ;7 cent! 0 78 di#! 9 748 di#!

; x ; 9 /8 *roduit cherch 748 di#! 0 /8 9 5 !6 *-me exemple : soit effectuer 53 x 63 (n calcule mentalement : 5 x 6 9 3/ cent! 5 0 6 9 /4 /4 x 3 9 34 di#! 3/ cent! 0 34 di#! 9 364 di#! 6x69B *roduit cherch : 364 di#! 0 B 9 3 64B $ - Multiplication de deux nombres de deux chiffres termins par % $u produit des di#aines, considr comme centaines, on ajoute la moiti de la somme des di#aines, puis 37 au rsultat! Exemple : soit effectuer 67 x 57 (n calcule mentalement : 6 x 5 9 3/ cent! .6 0 51 F 3 9 7 3/ 0 7 9 38 cent! %'oG le produit cherch : 3837 "orsque la somme des di#aines est impaire, on en prend la moiti par dfaut et on adjoint 57 au lieu de 37! Exemple : soit effectuer : 67 x 87 (n calcule mentalement : 6 C 8 9 /< cent! .6 0 81 F 3 9 ;,7 On ne conser"e que 4 /< 0 ; 9 33 cent! %'oG le produit cherch : 3 357 % - &arr d'un nombre 'uelcon'ue termin par % (n ne tient pas compte du 7 et on multiplie le nombre restant par celui qui le suit immdiatement 2 ensuite, on accole 37 au produit! 1er exemple : soit effectuer <7 H (n calcule mentalement : < x B 9 53 %'oG le carr de <7 :

5 337 *-me exemple : soit effectuer : 6;7 H (n calcule mentalement 6; x 67 par le procd donn en .31! (n obtient / /B4! "e carr de 6;7 est donc //B 437 6 - Multiplication ralise sans inscrire les produits partiels "e procd n'est pas, vrai dire, une mthode de calcul purement mental, mais il permet de donner trs rapidement le produit de deux nombres! $1 Le multiplicande et le multiplicateur ont deux c2i44res si!ni4icati4s) ,oit multiplier 5< par <6! (n pose l'opration comme de coutume, c'est dire 5< <6 8 ;5; Et l'on effectue mentalement les calculs suivants : a1 < C 6 9 3; 2 on pose ; sous les units et l'on retient 3! b1 (n fait la somme des produits en croix des quatre chiffres des units, c'est dire 5 x 6 9 3/ 2 < C < 9 8; 2 total <7 2 on ajoute la retenue 3, ce qui donne <5 2 on crit 5 la place des di#aines et l'on retient <! c1 (n effectue enfin le produit des deux derniers chiffres 5 x < 9 78 2 auquel on ajoute le reste <, ce qui donne 8; 2 on pose 8; gauche du chiffre des di#aines et l'on a le produit : 8 ;5;! /emar0ue : il est prfrable d'ajouter immdiatement chacune des retenues! $insi, on ajoute 3 3/, ce qui donne 36 et l'on calcule : 36 0 8; 9 <5! 5) Le multiplicande et le multiplicateur ont trois c2i44res si!ni4icati4s) ,oit multiplier 8B7 par 635! (n pose l'opration : 8B7 635 335 387 Et l'on effectue, comme prcdemment, les calculs suivants : a1 7 C 5 9 67 2 on crit 7 au dessous des units et l'on retient 6! b1 B C 5 9 86 0 la retenue 6 9 88 2 7 x 3 9 /4 2 total 58 2 on crit 8 en avant de 7 et on retient 5 c1 8 x 5 9 ;3 0 la retenue 5 9 ;B 2 7 x 6 9 /7 2 total 8; 2 B x 3 9 /< 2 8; 0 /< 9 <3 2 on pose 3 et on retient <! d1 8 C 3 9 /3 0 la retenue < 9 34 2 B x 6 9 35 2 34 0 35 9 ;5 2 on pose 5 et on retient ;! e1 8 C 6 9 /< 0 la retenue ; 9 33 2 on pose 33! "e rsultat cherch est 335 387!

/emar0ue : si le multiplicateur n'a que deux chiffres, on peut remplacer le chiffre des centaines par un #ro! ?ien entendu, une remarque analogue peut tre faite propos d'une multiplication quelconque! Exemple : ,oit multiplier 567 par 3<! (n pose l'opration : 567 43< 34 7<4 Et l'on effectue mentalement les calculs suivants a1 7 C < 9 ;4 2 on crit 4 au dessous des units et l'on retient ;! b1 6 C < 9 3; 0 la retenue ; 9 3< 2 7 C 3 9 /4 2 total 6< on pose < et l'on retient 6! c1 5 x < 9 78 0 la retenue 6 9 7B 2 7 C 4 9 4 2 6 C 3 9 8 2 total 87 2 on pose 7 et l'on retient 8! d1 5 x 3 9 /; 0 la retenue 8 9 34 2 6 x 4 9 4 2 total 34 2 on pose 4 et l'on retient 3! e1 5 x 4 9 4 plus la retenue 3 2 on pose 3 et l'on obtient le produit dfinitif : # 5$ ! C) Le multiplicande et le multiplicateur ont 0uatre c2i44res si!ni4icati4s) ,oit multiplier < 856 par ; 7<B! (n pose l'opration < 856 ; 7<B 6B <44 6B5 Et l'on effectue mentalement les calculs suivants a1 6 x B 9 35 2 on crit 5 au dessous des units et l'on retient 3! b1 5 C B 9 86 0 la retenue 3 9 87 2 6 x < 9 3; 2 total <B 2 on pose B et l'on retient <! c1 8 C B 9 7; 0 la retenue < 9 83 2 6 C 7 9 /7 2 5 x < 9 78 2 total /66 2 on pose 6 et l'on retient /62 d1 < x B 9 53 0 la retenue /6 9 <7 2 6 x ; 9 /3 2 8 x < 9;< 2 5 C 7 9 67 2 total /<4 2 on pose 4 et l'on retient /< e1 < C < 9 8; 0 la retenue /< 9 <3 2 5 C ; 9 3< 2 8 x 7 9 64 2 total /;4 2 on pose 4 et l'on retient /;! f1 < C 7 9 ;4 0 la retenue /; 9 7; 2 8 C ; 9 3; 2 total 5< 2 on pose < et l'on retient 5! g1 < C ; 9 63 0 la retenue 5 9 6B 2 on pose 6B! "e produit cherch est %& $ %&!!

%1 Le multiplicande et le multiplicateur ont un nom6re 0uelcon0ue de c2i44res si!ni4icati4s) "orsque le multiplicande et le multiplicateur ont chacun plus de ; chiffres significatifs, le mcanisme de l'opration ne change pas, mais il devient asse# compliqu! $insi, soit multiplier 36< 578 par /3 63/! (n devra effectuer les calculs suivants : a1 b1 c1 8x/9 .7 C /1 0 .8 x 31 9 .5 x /1 0 .8 x 61 0 .7 x 31 9 67 8 /5

d1 e1 f1 g1 h1 i1 j1

.< x /1 0 .8 x 31 0 .5 x 31 0 .7 x 61 9 .6 x /1 0 .8 x /1 0 .< x 31 0 .7 x 31 0 .5 x 61 9 .3 x /1 0 .6 x 31 0 .7 x /1 0 .< x 61 0 .5 x 31 9 .3 x 31 0 .6 x 61 0.5 x /1 0 .< x 31 9

;B 78 7/ 68

.3 x 61 0 .6 x 31 0 .< x /1 9 34 .3 x 31 0 .6 C /1 9 5 3x/93

%&V&,&()
/emar0ue : les s+mbole ' et ( ont ici exactement la mme signification 2 ils reprsentent tous les deux l'oprateur de la division! I'ai cependant prfr utiliser le s+mbole F .JslashJ1 sur cette page, pour des raisons purement visuelle : il se voit mieux que les deux points! "a mthode la plus habituellement emplo+e en calcul mental est calque sur le procd utilis dans la division crite! &l n'+ a donc pas lieu de la dcrire! En revanche, il est intressant de signaler quelques procds particuliers!

*our diviser un nombre par 3, on le dcompose en deux parties : l'une forme par le plus grand nombre de di#aines divisible par 3 et l'autre par un certain nombre d'units! (n effectue la division de ces deux parties et on fait le total des deux moitis!
Exemple: /7< F 3 (n a /7 di#aines! (n en prend /; et il reste /< units! /;4 F 3 9 54 /< F 3 9 B 54 0 B 9 5B /emar0ue : on peut galement arrondir le nombre la di#aine suprieure, prendre la moiti de celle ci et soustraire du rsultat la moiti de ce que l'on a ajout! Exemple: ,5& 7 * 87< 0 3 9 884 884 F 3 9 664 664 / 9 63B

*our diviser un nombre par 6, on le dcompose en deux parties : l'une forme par le plus grand nombre de di#aines divisible par 6 et l'autre par un certain nombre d'units! (n effectue la division de ces deux parties et on additionne les rsultats!
Exemple : *55 7 $ (n a 37 di#aines! (n en prend 3; et il reste /7 units! 3;4 F 6 9 <4 /7 F 6 9 7 <4 0 7 9 <7

/emar0ue : on peut galement arrondir le nombre la di#aine suprieure, prendre le tiers de celle ci et soustraire du rsultat le tiers de ce que l'on a ajout! Exemple : 4%% 7 $ ;55 0 6 9 ;<4 ;<4 F 6 9 /84 /84 / 9 /7B

*our diviser un nombre par ;, on en prend deux fois la moiti :


Exemple: 5$& 7 4 76< 9 7;4 3 7;4 F 3 9 354 354 / 9 38B 38B 9 354 / 354 F 3 9 /67 /67 4,7 9 /6;,7 + 8e m9me 0u en ce 0ui concerne la multiplication" la division d un nom6re entier ou dcimal par 10" 100" 1 444 :on est immdiate puis0u elle revient 3 placer une vir!ule 3 1" *" $" n ran!s vers la !auc2e 3 partir des units" ou 3 reculer la vir!ule de 1" *" $" n ran!s vers la !auc2e" et 3 remplacer par des .ros les units man0uantes) + 1our diviser un nom6re par 0"1" 0"01" 0"001" etc)" on le multiplie par 10" 100" 1 000" etc) + 1our diviser un nom6re par 0"*" 0"$" 0"0*" 0"0$" etc)" on le multiplie par 10" 100" 1 000" etc)" et l on divise le rsultat par *" $" etc) Exemple: &4 7 0"0$ &4 x 100 = & 400 & 400 7 $ = * &00) + 1our diviser un nom6re par 5" 50" 500" etc)" on le divise par 10" 100" 1 000" etc)" et l on multiplie le rsultat par *) On peut aussi multiplier d a6ord par * puis diviser le rsultat par 10" 100" 1 000" etc) Exemple : 4&0 7 50 4&0 7 100 = 4"& 4"& x * = '),) + 1our diviser un nom6re par 0"05" 0"05" 0"005" etc)" on le multiplie par *" *0" *00" etc) Exemple : 5$% 7 0"05 5$% x *0 = 10 %40 + 1our diviser un nom6re par 0"*5" on le multiplie par 4) Exemple : 1*5 7 0"*5 1*5 x 4 = 500 1our diviser un nom6re par *"5" *5" *50" etc)" on le divise par 10" 100" 1 000" etc)" et l on multiplie le rsultat par 4) On peut aussi multiplier d a6ord le nom6re par 4 et diviser le rsultat par 10" 100" 1 000" etc)

Exemple : 1 ,00 7 *5 1 ,00 7 100 = 1, 1, x 4 = ,4) + 1our diviser un nom6re par 0" 1*5" on le multiplie par &)) Exemple : 1 7 0" 1*5 1 x & = &) + 1our diviser un nom6re par 1"*5" 1*"5" 1*5" etc)" on le divise par 10" 100" 1 000" etc)" et l on multiplie le rsultat par &) On peut aussi multiplier par & et diviser le rsultat par 10" 100" 1 000" etc) Exemple : ,0 7 1*"5 ,0 7 100 = 0", 0" , x & = 4"&) /emar0ue : pour diviser un nom6re par 1"*5" on peut en prendre les 475) Exemple : &5 7 1"*5 <7 F 7 9 /5 /5 x ; 9 8<! + 1our diviser un nom6re par 0"%5" on en prend les 47$) Exemple : 86 F 4,57 86 F 6 9 3/ 3/ x ; 9 <;! + 1our diviser un nom6re par %"5 ou %5" on le divise par 10" 100" 1 000" et l on prend les 47$ du rsultat) Exemple : 3 ;44 F 57 3 ;44 F /44 9 3; 3; F 6 9 < 2 < x ; 9 63! + 1our diviser un nom6re par 1"5" on prend les *7$) Exemple : 57 F /,7 57 F 6 9 37 37 x 3 9 74! (u : 57 x 3 9 /74 /74 F 6 9 74! + 1our diviser un nom6re par 15" 150" on le divise par 10" 100" et l on prend les *7$ du rsultat) Exemple : 8,6 F /7 8,6 F /4 9 4,86 4,86 F 6 9 4,3/ 4,3/ x 3 9 4,;3!

+ 1our diviser par ," &" '" 1*" 15" 1&" etc)" on op-re par divisions successives) (n a, en effet 896x3 <9;x3 B96x6 /3 9 8 x 3 ou ; x 6 /7 9 7 x 6 /< 9 8 x 6 ou B x 3 Exemple /68 F < /68 F ; 9 6; 6; F 3 9 /5 (u : /68 F 3 9 8< 8< F ; 9 /5 Exemple: /63 F /3 /63 F ; 9 66 66 F 6 9 // (uf A :'est fini A Vous ave# tout compris, ou je recommence KK "e compte est bon K $lors on arrte! *assons un calcul d'un niveau encore plus extraordinaire : celui utilis par les plus grands calculateurs prodiges de la plante! "es dmonstrations des calculateurs prodiges sont rarement prsentes comme des effets magiques, mais plutLt comme les exploits d'un cerveau suprieur! Ie ne citerais qu'en passant les quatre effets de calculateur prodige que les magiciens ont mis leur rpertoire, savoir :

"a dtermination du jour de la semaine de n'importe quelle date annonce par un spectateur *rdiction ou divination d'un nombre pens mentalement par un spectateur "a ralisation d'un carr magique dont le total est impos l'avance par un spectateur "'extraction ultrarapide de racines cubiques

Vous comprendre# que je ne peut pas laisser en libre circulation sur &nternet tous les tours des grands magiciens et calculateurs prodiges, mme si j'en connais un certain nombre! *armi les ; tours cits ci dessus, je vais tout de mme vous en expliquer un maintenant, car, en plus de son cLt sensationnel, il peut entrer dans le cadre du dveloppement et de l'utilisation de la mmoire! &l s'agit de l'extraction ultrarapide de la racine cubique d'un nombre! ,i d'autres tours de magie de ce t+pe vous intressent, vous pouve# nanmoins m'crire, afin que je vous envoie en priv .par mail1 le tour, ce qui vite de le laisser en permanence sur &nternet! &l ne faut pas oublier qu'un tour dont tout le monde connaMt le secret n'est plus un tour de magie!

Extraction Dapide de Dacines :ubiques


"a dmonstration se droule de la manire suivante: le magicien demande un spectateur de choisir n'importe quel nombre compris entre / et /44, de l'lever au cube, et d'annoncer le rsultat obtenu! "e magicien donne instantanment la racine cubique du nombre annonc! *our raliser ce tour, il faut d'abord mmoriser les cubes des nombres de 1 ( 10! "es voici:

1)1 #)$ % ) #! 4 ) 64 5 ) 1#5 6 ) #16 ! ) %4% $ ) 51# & ) !#& 1 )1


,i vous voule# connaMtre des techniques de mmorisations pour retenir ces /4 nombres, vous pouve# consulter la page J"es techniques de mmorisationJ =ais n'oublie# pas que pour ce tour, c'est avant tout la rapidit qui compte . viter, donc, les concatnations dont le dcodage serait plus long que le calcul de la racine cubique elle mme !!!1! >n examen rapide de cette table montre que chaque cube se termine par un chiffre diffrent! :e chiffre correspond la racine cubique dans tous les cas sauf 3 et 6, et 5 et <! *our ces quatre cas, le dernier chiffre du cube est gal la diffrence entre la racine cubique et /4! *our voir comment cette information est utilise par le calculateur prodige, supposons qu'un spectateur annonce le cube 3744;5! "e dernier chiffre de ce nombre est 5, ce qui indique immdiatement au calculateur que le dernier chiffre de la racine cubique est 6! "e premier chiffre de la racine cubique est alors dtermin de la manire suivante : supprime# les trois derniers chiffres du cube .quel que soit le nombre de chiffres le composant1 pour ne retenir que les chiffres restants! %ans cet exemple, il s'agit de 374! %ans la table ci dessus, 374 se trouve entre les cubes de 8 et de 5! "e plus petit de ces deux chiffres en l'occurrence 8 correspond au premier chiffre de la racine du nombre annonc! *ar consquent, la rponse correcte est 86! *renons un autre exemple afin que tout soit bien clair! ,i le spectateur vous annonce le nombre /B8<6, le dernier chiffre, 6, indique que le dernier chiffre de la racine cubique est 5! Nliminons les trois derniers chiffres dans /B8<6, ce qui nous laisse /B, qui est situ entre les racines cubiques de 3 et de 6! "e plus petit de ces deux chiffres est 3 2 par consquent, la racine cubique de /B8<6 est 35! $ vrai dire, un calculateur prodige professionnel apprendrait par cOur les cubes de tous les nombres entre / et /44, et utiliserait cette information pour calculer des

cubes plus levs! =ais la mthode que je viens de vous dcrire est simple, et l'effet qu'elle permet de produire spectaculaire pour un public profane! :urieusement, il existe des rgles encore plus simples pour trouver des racines de puissances suprieures trois! &l est particulirement facile de calculer des racines cinquimes, n'importe quel nombre et sa puissance cinquime se terminant par le mme chiffre! >n dernier point, mme si j'ai dj eu l'occasion de le dire sur mon site, concernant les tours de magie! $ la fin du tour, ne dites absolument rien de la mthode utilise, aux spectateurs curieux qui vont venir vous questionner! "aisse# les dans le doute, dans le m+stre le plus total! %ites leur par exemple que vous ave# simplement un don exceptionnel en matire de calcul mental, ce qui les agacera encore plus car ils ne pourront pas, en effet, dire le contraire A