Vous êtes sur la page 1sur 11

http://profe-alexz.blogspot.

com/

PSICOTCNICO CALCULO ARITMETICO


A.- SUMAS
I.- Se trata de aprender y tener habilidades para el clculo matemtico.
Ejemplo :
33
22
B
M
+
57
84
_____________
196
Cada problema posee distintas respuestas y slo una de ellas es
correcta. Deber marcar alrededor de la letra que posea esta respuesta.
Para la realizacin de la siguientes sumas numricas dispone de 10
minutos :
1
2
3
24
+
63
72
32
________
191
4
24
+ 32
17
12
_____
85
7
34
+ 25
21
17
_______

36
+ 74
25
84
_______
229

24
+ 32
17
08
_______
81

16
+ 17
34
25
______
102

33
+ 38
25
21
_______
117

18
+ 19
25
37
_______

44
+ 55
71
63
________

1
2
3

B
B
B

M
M
M

4
5
6

B
B
B

M
M
M

7
8
9

B
B
B

M
M
M

98

99

233

10

11

12

55
+ 71
60
23
______
209

18
+ 17
11
10
______
56

13

14

15

25
+ 62
34
18
______
139

18
+ 21
27
34
______
110

16
+ 32
90
16
_______
164

16

17

18

34
+ 36
45
22
______
147

44
+ 71
61
28
_______
204

25
18
+ 33
+ 40
64
36
20
70
_______ ________
142
164

19

20

23
+ 70
35
44
_____
172

18
+ 17
16
13
____
64

10
11
12

B
B
B

M
M
M

13
14
15

B
B
B

M
M
M

16
17
18

B
B
B

M
M
M

19
20
21

B
B
B

M
M
M

21
12
+ 44
31
60
_______
147

22

23

24

18
+ 90
23
20
_______
152

24
+ 25
27
30
_______
116

18
+ 17
21
22
______
78

25

26

27

16
+ 15
14
13
_______
58

44
+ 35
32
33
______
154

40
+ 18
19
30
_______
107

28

29

30

41
+ 28
14
11
_______
104

38
+ 45
60
36
_______
179

41
+ 62
73
80
_______
146

31

32

33

18
+ 11
15
29
_______
73

34
+ 71
77
88
_______
270

45
+ 47
48
49
_______
189

22
23
24

B
B
B

M
M
M

25
26
27

B
B
B

M
M
M

28
29
30

B
B
B

M
M
M

31
32
33

B
B
B

M
M
M

34
43
+ 37
28
60
_______
178

35
45
+ 66
71
32
______
214

36
15
+ 14
48
49
_______
126

37

38

18
+ 17
16
15
______
66

33
23
49
37
_______
142

40

41

42

20
+ 31
77
66
_______
194

55
+ 66
77
88
_______
286

44
+ 45
46
47
_______
222

44

45

33
+ 34
35
36
_______
138

44
+ 41
49
47
______
191

43
18
+ 17
16
15
_______
66

34
35
36

B
B
B

M
M
M

37
38
39

B
B
B

M
M
M

40
41
42

B
B
B

M
M
M

43
44
45

B
B
B

M
M
M

39
32
41
27
18
_______
148

B.- DIVISIONES
El siguiente ejercicio posee dos respuestas y slo una de ellas es correcta.
Deber marcar un crculo alrededor de la letra que posea la respuesta
acertada.
Aqu tenemos una serie de divisiones y tiene 10 minutos para realizarlo:
1.- 325 : 5 = 65
2.- 165 : 5 = 33
3.- 110 : 5 = 22
B
4.-

142 : 3 = 44
B

7.-

22.- 42 : 6 = 107
B

25.- 198 : 3 = 66
B

17.- 315 : 7 = 45

19.- 396 : 9 = 44

14.- 330 : 5 = 66

16.- 102 : 4 = 23

11.- 262 : 7 = 36
B

B
20.-

304 : 8 = 38
B

23.- 446 : 4 = 109


B

B
6.-

217 : 7 = 31
B

13.- 176 : 4 =44


B

8.-

538 : 8 = 66
B

10.- 186 : 4 = 44
B

5.-

69 : 3 = 23
B

308 : 7 = 44
B

9.-

118 : 6 = 18
B

12.- 132 : 3 = 44
B

15.- 86 : 2 = 43
B

18.- 176 : 6 = 26
B

21.- 160 : 6 = 25
B

24.- 274 : 4 = 66
B

C.- MULTIPLICACIONES
El siguiente ejercicio posee dos respuestas y slo una de ellas es correcta.
Deber marcar un crculo alrededor de la letra que posea la respuesta
acertada.
Aqu tenemos una serie de multiplicaciones, dispone de 10 minutos para
realizarlas:
1.-

4.-

62 x 6 = 372

2.-

38 x 38 = 1444

3.-

42 x 7 = 284

321 x 7 = 2257
B

8.-

321 x 7 = 2347
B

11.- 339 x 17 = 5863


B

14.- 44 x 4 = 186
B

17.- 182 x 17 = 3094


B

20.- 236 x 4 = 944


B

23.- 447 x 7 = 3129


B

5.-

26.- 125 x 7 = 885

666 x 7 = 4662
B

9.-

445 x 7 = 3215
B

12.- 227 x 9 = 2043


B

15.- 481 x 7 = 3467


B

18.- 221 x 13 = 2873


B

21.- 291 x 11 = 3201


B

24.- 440 x 10 = 4500


B

27.- 144 x 12 = 1828

7.-

442 x 42 = 18564
B

10.- 225 x 7 = 1565


B

13.- 921 x 6 = 5326


B

16.- 52 x 7 = 364
B

19.- 222 x 2 = 444


B

22.- 326 x 4 = 1314


B

25.- 198 x 13 = 2574


B

28.- 376 x 8 = 4008

29.- 441 x 8 = 3528


B

30.- 110 x 11 = 1210

31.- 333 x 33 = 10989


B

32.- 341 x 6 = 2056


B

D.- RECTAS
El siguiente ejercicio trata de rectas y posee dos respuestas cada una y slo
una de ellas es correcta. Deber marcar un crculo alrededor de la letra que
posea la respuesta acertada.
1.-

748
-672
76
B M

2.-

423
-222
211
B M

3.-

765
-321
444
B M

4.-

432
-323
191
B M

5.-

555
-324
241
B M

6.-

387
-271
126
B M

7.-

239
-129
110
B M

8.-

487
-432
055
B M

9.-

574
-043
431
B M

10.- 249
-243
006
B M

11.- 679
-298
281
B M

12.- 569
-334
335
B M

13.- 849
-329
245
B M

14.- 210
-001
209
B M

15.- 237
-214
123
B M

16.- 876
-431
445
B M

17.- 657
-172
600

18.- 439
-299
150

19.- 876
-289
687

20.- 674
-394
380

B M

B M

B M

B M

21.- 431
-261
171
B M

22.- 389
-099
290
B M

23.- 421
-199
222
B M

24.- 234
-199
035
B M

25.- 169
-092
177
B M

26.- 483
-199
384
B M

27.- 321
-289
132
B M

28.- 234
-167
067
B M

29.- 578
-498
090
B M

30.- 321
-189
232
B M

31.- 224
-123
101
B M

32.- 567
-234
333
B M

33.- 793
-192
601
B M

34.- 443
-123
220
B M

35.- 876
-479
397
B M

36.- 543
-289
254
B M

37.- 666
-167
599
B M

38.- 432
-111
321
B M

39.- 543
-292
251
B M

40.- 876
-112
764
B M

41.- 567
-398
179
B M

42.- 432
-199
333
B M

43.- 999
-888
111
B M

44.- 111
-100
011
B M

45.- 567
-567
010
B M

46.- 411
-299
112
B M

47.- 834
-274
660
B M

48.- 888
-199
689
B M

E.- Realizar las operaciones indicadas, sin emplear a parte papel y lpiz.
Pues los clculos deben hacerse mentalmente.
Dispone de 15 minutos para realizar el ejercicio :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

31 : 00001 =
74 x 10 =
032 x 45 =
320 x 3/16 =
4510 x 110 =
11110 : 11 =
47 + 1456 =
13000 : 65 =
7532 x 32/16 =
6 1/5 + 7 2/5 =
2000-1899 =
0235 / 0000005 =
4/7 : 3/7 + 5 /6 : 3 + 1 + 1 / 2 =
45 x 003 =
0002
34503 : 3 =
36000 : 24 =
24500 x 025 =
8 x 53 + 20 =
12 x 125 =
888 x 11 =
444 x 525 =
300 : 15 =
725 : 04 =
0008 x 999 =

25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)

25 x 25 =
50 x 50 =
8 x 120 800 =
59 x 99 99 x 9 =
4350 x 7/3 =
295 x 10/5 =
30 % de 3500 =
31 % de 1000 =
1001 : 1 =
140028 : 28 =
10000 999 =
750 + 25 =
3993 x 4/ 11 =
7997 x 11/ 121 =
4956 x 050 =
2574 + 46379 =
2250 x 7 / 15 =
1690 x 5 / 13 =
11 % de 100 =
459 : 30 =
215 152 =
77 x 21 =
8888 x 025 =
180 x 3425 =
7000 x 7000 =
56 % de 6000 =

SOLUCIONES
3.- CALCULO ARITMETICO.(pg.29)
A) SUMAS.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.-

B.
M.
B.
B.
M.
B.
M.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
M.
M.
M.
B.

18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.-

B.
B.
B.
B.
M.
M.
B.
B.
M.
B.
M.
B.
B.
B.
M.
B.
B.

35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.-

B.
B.
B.
B.
M.
B.
B.
M.
B.
B.
M.

B) DIVISIONES.
1.-

B.

10.-

M.

19.-

B.

2.3.4.5.6.7.8.9.-

B.
B.
M.
M.
B.
B.
B.
M.

11.12.13.14.15.16.17.18.-

M.
B.
B.
B.
B.
M.
B.
M.

20.21.22.23.24.25.-

B.
M.
M.
M.
M.
B.

23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.-

B.
M.
B.
M.
M.
M.
B.
B.
B.
M.

C) MULTIPLICACIONES
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

B.
B.
M.
M.
B.
B.
B.
M.
M.
M.

12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.-

B.
M.
M.
M.
B.
B.
M.
B.
B.
B.

11.-

M.

22.-

M.

D) RECTAS
1.-

B.

17.-

F.

33.-

B.

2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.-

F.
B.
F.
F.
F.
B.
B.
F.
B.
F.
F.
F.
B.
F.
B.

18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.-

F.
F.
F.
F.
B.
B.
B.
F.
F.
F.
B.
F.
F.
B.
B.

34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.-

F.
B.
B.
F.
B.
B.
B.
F.
F.
B.
B.
F.
B.
F.
B.

7.- Resoluciones de las siguientes operaciones:


1.-

31.000.

18.-

444.

35.-

9.001.

2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.-

740.
144.
60.
496.100.
1.010.
1.503.
2000.
15.064.
136.
101.
47.000.
28/9.
675.
11.501.
1.500.
6.125.

19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.-

150.
9.768.
2.331.
20.
1.8125.
7.992.
625.
2.500.
160.
4.950.
10.150.
590.
1.050.
310.
1.001.
5.001.

36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.-

775.
1.452.
727.
2.478.
48.953.
1.050.
650.
11.
153.
63.
1.617.
2.222.
6.165.
49.000.000.
3.360.