Vous êtes sur la page 1sur 38

1

INTRODUCCIN
Los ejercicios de este cuadernillo, pretenden servir de ayuda y apoyo a la
programacin individual de cada maestro/a y no pretenden en modo alguno sustituir a
aquellos que ya se tengan previstos realizar.
El cuadernillo consta de dos partes:
CLCULO MENTAL
ENTRETENIMIENTOS Y JUEGOS MATEMTICOS
El clculo mental presenta ejercicios progresivos de las operaciones bsicas,
encaminados a conseguir los automatismos correspondientes en el rea de matemticas.
Es muy importante antes de practicar los ejercicios, preguntar a la clase los
procedimientos que podemos emplear para hacer los clculos y luego proponer y
explicar en la pizarra el que se adjunta en el cuadernillo. Se puede llegar a un
procedimiento consensuado o bien que cada alumno/a escoja libremente el
procedimiento de resolucin que ms le guste o ms fcilmente le ayude a realizar la
abstraccin del clculo.
As mismo, es muy conveniente que cuando realicemos los ejercicios, paseemos
entre las mesas, leamos cada ejercicio en alto, demos un intervalo de cinco o seis
segundos y sealemos al alumno/a que nos va a contestar. Es importante no preguntar
correlativamente, ya que algunos alumnos/as cuando nos han contestado, tienden a no
realizar ningn clculo ms y lo que debemos de procurar es que realicen todos los
ejercicios, independientemente de que se les pregunten o no. Podemos verificar si
continan realizando los clculos, preguntando ms de una vez a un mismo alumno/a.
Cada apartado se trabajar, como mnimo, durante una semana, realizando los
ejercicios que se adjuntan y otros propuestos por el maestro/a, hasta que el automatismo
quede perfectamente asimilado. Es muy conveniente realizar frecuentes repasos de los
apartados ya dados ( feedback ), con el fin de mantener actualizados los
procedimientos y reglas de clculo.
El apartado de entretenimientos y juegos matemticos pretende motivar, ver y
practicar aspectos ldicos y divertidos de las matemticas.
Es un conjunto de veinte ejercicios prcticos. Se les puede proponer uno de ellos
durante una semana, para que traten de resolverlos en sus ratos libres y de ocio e incluso
que impliquen en su resolucin a la propia familia.
Al final del cuadernillo vienen las soluciones de dichos ejercicios.
2








DOBLE:
INDICE DE CONTENIDOS


1. Doble de nmeros pequeos.
a) Doble de los diez primeros nmeros (repaso).
b) Doble de los veinte primeros nmeros.
2. Continuamos calculando dobles:
a) Doble de las decenas.
b) Doble de los cincuenta primeros nmeros.
3. Continuamos calculando dobles:
a) Averiguar el doble de un nmero menor de 100.
b) Averiguar el doble de sencillos nmeros de tres cifras.


MITAD:


1. Calcular la mitad de los 50 primeros nmeros pares.
2. Calcular la mitad de un par menor de 100


SUMAS Y RESTAS
1. Sumar basndose en el doble.
2. Sumar 9 a un nmero de dos cifras.
3. Restar 9 a un nmero de dos cifras.
4. Sumar 19 a un nmero de dos cifras.
5. Restar 19 a un nmero de dos cifras.
6. Sumar 8 a un nmero de dos cifras.
7. Restar 8 a un nmero de dos cifras.
8. Sumar 29 a un nmero de dos cifras.
9. Restar 29 a un nmero de dos cifras.
10. Sumar 11 a un nmero de dos cifras.
11. Restar 11 a un nmero de dos cifras.
12. Sumar 21 a un nmero de dos cifras.
13. Restar 21 a un nmero de dos cifras.
14. Sumar 12 a un nmero de dos cifras.
3




15. Restar 12 a un nmero de dos cifras.
16. Sumar 22 a un nmero de dos cifras.
17. Restar 22 a un nmero de dos cifras.
18. Sumar 15 a un nmero de dos cifras.
19. Sumar de 11 a 22 unidades a un nmero de dos cifras.
a.- Primera fase.
b.- Segunda fase.
20. Restar a un nmero de dos cifras otro menor comprendido entre 20 y 30.
a.- Primera fase.
b.- Segunda fase.
21. Sumar 99 a un nmero de tres cifras.
22. Restar 99 a un nmero de tres cifras.
23. Sumar 98 a un nmero de tres cifras.
24. Restar 98 a un nmero de tres cifras.


MULTIPLICACIONES
1. Multiplicar un nmero de dos cifras por 10.
2. Multiplicar un nmero de dos cifras por 100.
3. Multiplicar decenas por un nmero.
4. Multiplicar un nmero par por 5.
5. Multiplicar un nmero par por 15.
6. Multiplicar un nmero por 11.
7. Multiplicar un decimal por 10.
8. Multiplicar un impar por 5.
9. Multiplicar un decimal por 100
10. Multiplicar tres nmeros.
11. Multiplicar un nmero por 99


FRACCIONES
1.Calcular fracciones sencillas de un nmero
2. Porcentajes
ENTRETENIMIENTOS Y JUEGOS CON PALILLOS
4






DOBLE


1 Comenzar averiguando el doble de nmeros pequeos:
a) El doble de los diez primeros nmeros (repasar):






b) El doble de los veinte primeros nmeros:






2 Continuamos calculando dobles:
a) El doble de las decenas:




b)
El doble de 20 es... El doble de 60 es...
El doble de 30 es... El doble de 70 es...
El doble de 40 es... El doble de 80 es...
El doble de 50 es... El doble de 90 es...
El doble de 11 es... El doble de 16 es...
El doble de 12 es... El doble de 17 es...
El doble de 13 es... El doble de 18 es...
El doble de 14 es... El doble de 19 es...
El doble de 15 es... El doble de 20 es...
El doble de 2 es... El doble de 3 es...
El doble de 4 es... El doble de 5 es...
El doble de 6 es... El doble de 7 es...
El doble de 8 es... El doble de 9 es...
El doble de 10 es...
5




b).El doble de los cincuenta primeros nmeros:





3 Continuamos calculando dobles:


a) Averiguar el doble de cualquier nmero menor de 100:



El doble de 36 es... El doble de 25 es...
El doble de 17 es... El doble de 44 es...
El doble de 55 es... El doble de 75 es...
El doble de 27 es... El doble de 64 es...
El doble de 38 es... El doble de 66 es...
El doble de 71 es... El doble de 24 es...
El doble de 43 es... El doble de 53 es...
El doble de 51 es... El doble de 81 es...
El doble de 66 es... El doble de 88 es...
El doble de 82 es... El doble de 72 es...
El doble de 73 es... El doble de 34 es...
El doble de 54 es... El doble de 56 es...
El doble de 28 es... El doble de 77 es...
El doble de 46 es... El doble de 99 es...
El doble de 33 es... El doble de 25 es...
El doble de 17 es... El doble de 34 es...
El doble de 32 es ... El doble de 45 es...
El doble de 27 es... El doble de 34 es...
El doble de 35 es ... El doble de 26 es...
El doble de 18 es... El doble de 42 es...
El doble de 43 es ... El doble de 37 es...
El doble de 16 es... El doble de 48 es...
El doble de 24 es ... El doble de 35 es...
El doble de 36 es... El doble de 44 es...
El doble de 13 es... El doble de 15 es...
El doble de 42 es... El doble de 32 es...
6




b) Averiguar el doble de sencillos nmeros de tres cifras:











MITAD


1 Calcular la mitad de los 50 primeros nmeros pares:




La mitad de 12 es... La mitad de 46 es...
La mitad de 36 es... La mitad de 34 es...
La mitad de 8 es... La mitad de 42 es...
La mitad de 32 es... La mitad de 4 es...
La mitad de 16 es... La mitad de 18 es...
La mitad de 40 es... La mitad de 28 es...
La mitad de 48 es... La mitad de 20 es...
La mitad de 10 es... La mitad de 50 es...
La mitad de 6 es... La mitad de 26 es...
La mitad de 30 es... La mitad de 22 es...
La mitad de 38 es... La mitad de 44
es...
El doble de 100 es.. El doble de 200
es... El doble de 300 es... El doble de 400
es... El doble de 500 es... El doble de 600
es... El doble de 700 es... El doble de 800
es... El doble de 900 es... El doble de 110
es... El doble de 120 es... El doble de 160
es... El doble de 210 es... El doble de 330
es... El doble de 130 es... El doble de 150
es... El doble de 320 es... El doble de 410
es... El doble de 410 es... El doble de 450
es... El doble de 350 es... El doble de 240
es... El doble de 250 es El doble de 310
es... El doble de 440 es... El doble de 420
es...
7


NOTA: Es muy importante e interesante preguntar a los alumnos/as
si alguno emplea otra estrategia o procedimiento diferente y
animarles a exponerlo al resto de la clase.


2 Calcular la mitad de los pares menores de 100:








SUMAS Y RESTAS


1 Sumar basndose en el doble:


EJERCICIOS:
4 + 5 = 7 + 8 = 14 + 4 =
4 + 3 = 6 + 7 = 15 + 5 =
5 + 6 = 9 + 8 = 17 + 7 =
18 + 8 = 14 + 5 = 17 + 8 =
19 + 9 = 15 + 6 = 18 + 9 =
16 + 7 = 19 + 10 = 26 + 7 =
Procedimiento
6 + 7 ................. 6 + 6 + 1 = 13
La mitad de 88 es... La mitad de 58 es...
La mitad de 64 es... La mitad de 68 es...
La mitad de 46 es... La mitad de 92 es...
La mitad de 98 es... La mitad de 80 es...
La mitad de 86 es... La mitad de 56 es...
La mitad de 62 es... La mitad de 90 es...
La mitad de 96 es.. La mitad de 78 es...
La mitad de 84 es... La mitad de 54 es...
La mitad de 60 es... La mitad de 76 es...
La mitad de 42 es... La mitad de 52 es...
La mitad de 94 es... La mitad de 74 es...
La mitad de 82 es... La mitad de 38 es...
La mitad de 66 es... La mitad de 72 es...
8




2 Sumar 9 a un nmero de dos cifras:






EJERCICIOS:


23 + 9 = 45 + 9 = 14 + 9 = 13 + 9 =
34 + 9 = 36 + 9 = 66 + 9 = 77 + 9 =
17 + 9 = 18 + 9 = 42 + 9 = 65 + 9 =
26 + 9 = 57 + 9 = 33 + 9 = 84 + 9 =
15 + 9 = 63 + 9 = 27 + 9 = 78 + 9 =
24 + 9 = 22 + 9 = 38 + 9 = 93 + 9 =


3 Restar 9 a un nmero de dos cifras:








EJERCICIOS:

23 9 = 45 9 = 44 9 = 48 9 =
34 9 = 36 9 = 66 9 = 77 9 =
37 9 = 28 9 = 43 9 = 65 9 =
26 9 = 57 9 = 33 9 = 84 9 =
55 9 = 63 - 9 = 27 9 = 78 9 =
24 9 = 22 9 = 38 9 = 93 9 =
Procedimiento

25 - 9 ........................ 25 - 10 = 15 ,, 15 + 1 = 16
Procedimiento

25 + 9 ................... 25 + 10 = 35,, 35 1 = 34
9




4 Sumar 19 a un nmero de dos cifras:






EJERCICIOS:

23 + 19 = 45 + 19 = 44 + 19 = 48 + 19 =
34 + 19 = 36 + 19 = 66 + 19 = 77 + 19 =
37 + 19 = 28 + 19 = 43 + 19 = 65 + 19 =
26 + 19 = 57 + 19 = 33 + 19 = 84 + 19 =
55 + 19 = 63 + 19 = 27 + 19 = 78 + 19 =
24 + 19 = 22 + 19 = 38 + 19 = 93 + 19 =


5 Restar 19 a un nmero de dos cifras:








EJERCICIOS:

48 19 = 45 19 = 44 19 = 73 19 =
34 19 = 36 19 = 66 19 = 77 19 =
37 19 = 28 19 = 43 19 = 65 19 =
26 19 = 57 59 = 33 19 = 84 19 =
55 19 = 63 19 = 27 19 = 78 19 =
24 19 = 82 19 = 38 19 = 93 19 =
Procedimiento

76 19 ................................ 76 20 = 56,, 56 + 1 = 57
Procedimiento

46 + 19 .................... 46 + 20 = 66,, 66 - 1 = 65
10




6 Sumar 8 a un nmero de dos cifras:





EJERCICIOS:


23 + 8 = 45 + 8 = 14 + 8 = 13 + 8 =
34 + 8 = 36 + 8 = 66 + 8 = 77 + 8 =
17 + 8 = 18 + 8 = 42 + 8 = 65 + 8 =
26 + 8 = 57 + 8 = 33 + 8 = 84 + 8 =
15 + 8 = 63 + 8 = 27 + 8 = 78 + 8 =
24 + 8 = 22 + 8 = 38 + 8 = 93 + 8 =


7 Restar 8 a un nmero de dos cifras:






EJERCICIOS:


23 - 8 = 45 - 8 = 14 - 8 = 13 - 8 =
34 - 8 = 36 - 8 = 66 - 8 = 77 - 8 =
17 - 8 = 18 - 8 = 42 - 8 = 65 - 8 =
26 - 8 = 57 - 8 = 33 - 8 = 84 - 8 =
15 - 8 = 63 - 8 = 27 - 8 = 78 - 8 =
24 - 8 = 22 - 8 = 38 - 8 = 93 - 8 =
Procedimiento

73 8 ........................... 73 10 = 63,, 63 + 2 = 65
Procedimiento

46 + 8 ............................. 46 + 10 = 56,, 56 2 = 54
11




8 Sumar 29 a un nmero de dos cifras:







EJERCICIOS:


23 + 29 = 45 +29 = 14 + 29 = 13 + 29 =
34 + 29 = 36 +29 = 66 + 29 = 77 + 29 =
17 + 29 = 18 +29 = 42 + 29 = 65 + 29 =
26 + 29 = 57 +29 = 33 + 29 = 84 + 29 =
15 + 29 = 63 +29 = 27 + 29 = 78 + 29 =
24 + 29 = 22 +29 = 38 + 29 = 93 + 29 =


9 Restar 29 a un nmero de dos cifras.






EJERCICIOS:


63 - 29 = 45 -29 = 64 - 29 = 83 - 29 =
34 - 29 = 36 -29 = 66 - 29 = 77 - 29 =
47 - 29 = 98 -29 = 42 - 29 = 65 - 29 =
36 - 29 = 57 -29 = 33 - 29 = 84 - 29 =
35 - 29 = 63 -29 = 57 - 29 = 78 - 29 =
44 - 29 = 72 -29 = 38 - 29 = 93 - 29 =
Procedimiento

46 - 29 ................................ 46 30 = 16,, 16 + 1 = 17
Procedimiento

54 + 29 ................................ 54 + 30 = 84,, 84 1 = 83
12




10 Sumar 11 a un nmero de dos cifras.





EJERCICIOS:


23 + 11 = 45 +11 = 14 + 11 = 13 + 11 =
34 + 11 = 36 +11 = 66 + 11 = 77 + 11 =
17 + 11 = 18 +11 = 42 + 11 = 65 + 11 =
26 + 11 = 57 +11 = 33 + 11 = 84 + 11 =
15 + 11 = 63 +11 = 27 + 11 = 78 + 11 =
24 + 11 = 22 +11 = 38 + 11 = 93 + 11 =


11 Restar 11 a un nmero de dos cifras.








EJERCICIOS:


63 - 11 = 45 -11 = 64 - 11 = 83 - 11 =
34 - 11 = 36 -11 = 66 - 11 = 77 - 11 =
47 - 11 = 98 -11 = 42 - 11 = 65 - 11 =
36 - 11 = 57 -11 = 33 - 11 = 84 - 11 =
35 - 11 = 63 -11 = 57 - 11 = 78 - 11 =
44 - 11 = 72 -11 = 38 - 11 = 93 - 11 =
Procedimiento

76 11 ........................... 76 10 = 66,, 66 1 = 65
Procedimiento

48 + 11 ............................... 48 + 10 = 58,, 58 + 1 = 59
13
C.P."Fco. Valds".Clculo mental y juegos matemticos"



12 Sumar 21 a un nmero de dos cifras.







EJERCICIOS:


23 + 21 = 45 + 21 = 14 + 21 = 13 + 21 =
34 + 21 = 36 + 21 = 66 + 21 = 77 + 21 =
17 + 21 = 18 + 21 = 42 + 21 = 65 + 21 =
26 + 21 = 57 + 21 = 33 + 21 = 84 + 21 =
15 + 21 = 63 + 21 = 27 + 21 = 78 + 21 =
24 + 21 = 22 + 21 = 38 + 21 = 93 + 21 =


13 Restar 21 a un nmero de dos cifras.








EJERCICIOS:


63 - 21 = 45 -21 = 64 - 21 = 83 - 21 =
34 - 21 = 36 -21 = 66 - 21 = 77 - 21 =
47 - 21 = 98 -21 = 42 - 21 = 65 - 21 =
36 - 21 = 57 -21 = 33 - 21 = 84 - 21 =
35 - 21 = 63 -21 = 57 - 21 = 78 - 21 =
44 - 21 = 72 -21 = 38 - 21 = 93 - 21 =
Procedimiento

76 21 ........................... 76 20 = 56,, 56 1 = 55
Procedimiento

45 + 21 ........................... 45 + 20 = 65,, 65 + 1 = 66
14
C.P."Fco. Valds".Clculo mental y juegos matemticos"



14 Sumar 12 a un nmero de dos cifras.








EJERCICIOS:


23 + 12 = 45 + 12 = 14 + 12 = 13 + 12 =
34 + 12 = 36 + 12 = 66 + 12 = 77 + 12 =
17 + 12 = 18 + 12 = 42 + 12 = 65 + 12 =
26 + 12 = 57 + 12 = 33 + 12 = 84 + 12 =
15 + 12 = 63 + 12 = 27 + 12 = 78 + 12 =
24 + 12 = 22 + 12 = 38 + 12 = 93 + 12 =


15 Restar 12 a un nmero de dos cifras.







EJERCICIOS:


63 - 12 = 45 -12 = 64 - 12 = 83 - 12 =
34 - 12 = 36 -12 = 66 - 12 = 77 - 12 =
47 - 12 = 98 -12 = 42 - 12 = 65 - 12 =
36 - 12 = 57 -12 = 33 - 12 = 84 - 12 =
35 - 12 = 63 -12 = 57 - 12 = 78 - 12 =
44 - 12 = 72 -12 = 38 - 12 = 93 - 12 =
Procedimiento

68 12 ............................ 68 10 = 58,, 58 2 = 56
Procedimiento

46 + 12 ....................... 46 + 10 = 56,, 56 + 2 = 58
15
C.P."Fco. Valds".Clculo mental y juegos matemticos"



16 Sumar 22 a un nmero de dos cifras.








EJERCICIOS:


23 + 22 = 45 + 22 = 14 + 22 = 13 + 22 =
34 + 22 = 36 + 22 = 66 + 22 = 77 + 22 =
17 + 22 = 18 + 22 = 42 + 22 = 65 + 22 =
26 + 22 = 57 + 22 = 33 + 22 = 84 + 22 =
15 + 22 = 63 + 22 = 27 + 22 = 78 + 22 =
24 + 22 = 22 + 22 = 38 + 22 = 93 + 22 =


17 Restar 22 a un nmero de dos cifras.








EJERCICIOS:


63 - 22 = 45 -22 = 64 - 22 = 83 - 22 =
34 - 22 = 36 -22 = 66 - 22 = 77 - 22 =
47 - 22 = 98 -22 = 42 - 22 = 65 - 22 =
36 - 22 = 57 -22 = 33 - 22 = 84 - 22 =
35 - 22 = 63 -22 = 57 - 22 = 78 - 22 =
44 - 22 = 72 -22 = 38 - 22 = 93 - 22 =
Procedimiento

35 22 ...................... 35 20 = 15,, 15 2 = 13
Procedimiento

74 + 22 ........................... 74 + 20 = 94,, 94 + 2 = 96
16
C.P."Fco. Valds".Clculo mental y juegos matemticos"



18 Sumar 15 a un nmero de dos cifras.







EJERCICIOS:


23 + 15 = 45 + 15 = 14 + 15 = 13 + 15 =
34 + 15 = 32 + 15 = 60 + 15 = 70 + 15 =
11 + 15 = 18 + 15 = 42 + 15 = 61 + 15 =
21 + 15 = 53 + 15 = 33 + 15 = 84 + 15 =
13 + 15 = 64 + 15 = 25 + 15 = 72 + 15 =
24 + 15 = 22 + 15 = 30 + 15 = 93 + 15 =


19 Sumar de 11 a 20 unidades a un nmero de dos cifras.
PRIMERA FASE


En esta primera fase que las unidades sumen siempre menos de diez con el
fin de facilitarles el clculo.



EJERCICIOS:

23 + 12 = 45 + 12 = 14 + 13 = 13 + 15 =
34 + 15 = 32 + 17 = 66 + 12 = 77 + 12 =
16 + 13 = 18 + 11 = 42 + 14 = 65 + 14 =
21 + 16 = 53 + 16 = 33 + 16 = 84 + 13 =
13 + 15 = 64 + 15 = 27 + 12 = 78 + 11 =
24 + 14 = 22 + 17 = 30 + 18 = 93 + 15 =
Procedimiento 45 +
13 ............................. 45 + 10 + 3 =
58
Procedimiento

32 + 15 .............................. 32 + 10 = 42,, 42 + 5 = 47
17
C.P."Fco. Valds".Clculo mental y juegos matemticos"



19 Sumar de 11 a 20 unidades a un nmero de dos cifras.
SEGUNDA FASE
Cuando tengan bien automatizados los clculos de la primera fase, les
propondremos ejercicios ms complicados procurando que al sumar las
unidades salga un nmero mayor de 10.



EJERCICIOS:
23 + 17 = 45 + 17 = 14 + 18 = 17 + 15 =
36 + 15 = 36 + 17 = 66 + 16 = 77 + 18 =
16 + 17 = 18 + 14 = 49 + 14 = 65 + 19 =
28 + 16 = 58 + 16 = 38 + 16 = 88 + 18 =
18 + 15 = 69 + 15 = 27 + 17 = 78 + 12 =
29 + 14 = 25 + 17 = 33 + 18 = 96 + 15 =
20 Restar a un nmero de dos cifras otro menor comprendido entre 20 y 30
PRIMERA FASE
En esta primera fase procuraremos que la cifra de las unidades de los
minuendos sean mayores que la de los sustraendos.




EJERCICIOS:

63 - 22 = 45 -22 = 64 - 23 = 83 - 21 =
34 - 23 = 36 -25 = 66 - 25 = 77 - 24 =
47 - 25 = 98 -26 = 42 - 22 = 65 - 23 =
36 - 24 = 57 -24 = 33 - 22 = 84 - 23 =
35 - 21 = 63 -21 = 57 - 25 = 78 - 27 =
44 - 22 = 72 -22 = 38 - 26 = 93 - 21 =
Procedimiento

47 - 23 ............................47 - 20 = 27,, 27 3 = 24
56 - 24 ............................56 - 20 = 36,, 36 - 4 = 32
Procedimiento

45 + 16 ..................................... 45 + 10 = 55,, 55 + 6 = 61
28 + 15 ..................................... 28 + 10 = 38,, 38 + 5 = 43
18
C.P."Fco. Valds".Clculo mental y juegos matemticos"

Procedimiento


SEGUNDA FASE


Las cifras de las unidades de los minuendos son menores que las de
los sustraendos.



44 - 26 ........................... 44 - 20 = 24,, 24 - 6 = 18
62 - 28 ........................... 62 - 20 = 42,, 42 - 8 = 34

EJERCICIOS:
43 - 27 = 45 - 27 = 34 - 28 = 75 - 28 =
34 - 25 = 36 - 27 = 62 - 26 = 77 - 28 =
46 - 27 = 62 - 24 = 43 - 24 = 65 - 29 =
83 - 26 = 54 - 26 = 32 - 26 = 84 - 28 =
33 - 25 = 63 - 25 = 55 - 27 = 71 - 22 =
51 - 24 = 75 - 27 = 33 - 28 = 93 - 25 =


21 Sumar 99 a un nmero de tres cifras.





EJERCICIOS:

123 + 99 = 345 + 99 = 214 + 99 = 117 + 99 =
336 + 99 = 306 + 99 = 626 + 99 = 277 + 99 =
136 + 99 = 182 + 99 = 494 + 99 = 165 + 99 =
248 + 99 = 581 + 99 = 438 + 99 = 488 + 99 =
182 + 99 = 269 + 99 = 257 + 99 = 278 + 99 =
295 + 99 = 245 + 99 = 333 + 99 = 196 + 99 =
Procedimiento

325 + 99 ................ 325 + 100 = 425,, 425 1 = 424
232 + 99 ............... 232 + 100 = 332,, 332 1 = 331
19
C.P."Fco. Valds".Clculo mental y juegos matemticos"



22 Restar 99 a un nmero de tres cifras.









EJERCICIOS:
123 - 99 = 345 - 99 = 214 - 99 = 117 - 99 =
336 - 99 = 306 - 99 = 626 - 99 = 277 - 99 =
136 - 99 = 182 - 99 = 494 - 99 = 165 - 99 =
248 - 99 = 581 - 99 = 438 - 99 = 488 - 99 =
182 - 99 = 269 - 99 = 257 - 99 = 278 - 99 =
295 - 99 = 245 - 99 = 333 - 99 = 196 - 99 =


23 Sumar 98 a un nmero de tres cifras.









EJERCICIOS:

123 + 98 = 345 + 98 = 214 + 98 = 117 + 98 =
336 + 98 = 306 + 98 = 626 + 98 = 277 + 98 =
136 + 98 = 182 + 98 = 494 + 98 = 165 + 98 =
248 + 98 = 581 + 98 = 438 + 98 = 488 + 98 =
182 + 98 = 269 + 98 = 257 + 98 = 278 + 98 =
295 + 98 = 245 + 98 = 333 + 98 = 196 + 98 =
Procedimiento

348 + 98 ..................... 348 + 100 = 448,, 448 2 = 446
185 + 98 ..................... 185 + 100 = 285,, 285 2 = 283
Procedimiento

455 - 99 ................ 455 100 = 355,, 355 + 1 = 356
287 - 99 ................ 287 - 100 = 187,, 187 + 1 = 188
20
C.P."Fco. Valds".Clculo mental y juegos matemticos"



24 Restar 98 a un nmero de tres cifras.








EJERCICIOS:

123 - 98 = 345 - 98 = 214 - 98 = 117 - 98 =
336 - 98 = 306 - 98 = 626 - 98 = 277 - 98 =
136 - 98 = 182 - 98 = 494 - 98 = 165 - 98 =
248 - 98 = 581 - 98 = 438 - 98 = 488 - 98 =
182 - 98 = 269 - 98 = 257 - 98 = 278 - 98 =
295 - 98 = 245 - 98 = 333 - 98 = 196 - 98 =


MULTIPLICACIONES


1 Multiplicar un nmero de dos cifras por 10










EJERCICIOS:


23 x 10 = 45 x 10 = 44 x 10 = 48 x 10 =
34 x 10 = 36 x 10 = 66 x 10 = 77 x 10 =
37 x 10 = 28 x 10 = 43 x 10 = 65 x 10 =
26 x 10 = 57 x 10 = 33 x 10 = 84 x 10 =
55 x 10 = 63 x 10 = 27 x 10 = 78 x 10 =
24 x 10 = 22 x 10 = 38 x 10 = 93 x 10 =
Procedimiento
85 x 10 ........................................... 850
Procedimiento

345 98 .............. 345 100 = 245,, 245 + 2 = 247
567 98 .............. 567 100 = 467,, 467 + 2 = 469
21
C.P."Fco. Valds".Clculo mental y juegos matemticos"



2 Multiplicar un nmero de dos cifras por 100







EJERCICIOS:


23 x 100 = 45 x 100 = 44 x 100 = 48 x 100 =
34 x 100 = 36 x 100 = 66 x 100 = 77 x 100 =
37 x 100 = 28 x 100 = 43 x 100 = 65 x 100 =
26 x 100 = 57 x 100 = 33 x 100 = 84 x 100 =
55 x 100 = 63 x 100 = 27 x 100 = 78 x 100 =
24 x 100 = 22 x 100 = 38 x 100 = 93 x 100 =
3 Multiplicar decenas por un nmero:









EJERCICIOS:


3 x 70 = 5 x 50 = 4 x 60 = 4 x 30 =
4 x 90 = 6 x 40 = 6 x 70 = 7 x 90 =
7 x 70 = 8 x 80 = 4 x 90 = 6 x 50 =
6 x 80 = 7 x 80 = 3 x 20 = 8 x 90 =
5 x 40 = 3 x 70 = 2 x 40 = 7 x 50 =
4 x 60 = 2 x 90 = 8 x 60 = 9 x 80 =
EJEMPLOS

4 x 30 = 120 6 x 70 = 420
Procedimiento
58 x 100 .............................. 580
22
C.P."Fco. Valds".Clculo mental y juegos matemticos"



4 Multiplicar un nmero par por 5








EJERCICIOS:


22 x 5 = 44 x 5 = 44 x 5 = 48 x 5 =
34 x 5 = 36 x 5 = 66 x 5 = 72 x 5 =
38 x 5 = 28 x 5 = 40 x 5 = 64 x 5 =
26 x 5 = 50 x 5 = 36 x 5 = 84 x 5 =
58 x 5 = 68 x 5 = 24 x 5 = 78 x 5 =
24 x 5 = 22 x 5 = 38 x 5 = 92 x 5 =


5 Multiplicar un nmero par por 15











EJERCICIOS:


8 x 15 = 22 x 15 = 60 x 15 = 66 x 15 =
12 x 15 = 30 x 15 = 28 x 15 = 70 x 15 =
6 x 15 = 26 x 15 = 30 x 15 = 90 x 15 =
18 x 15 = 32 x 15 = 42 x 15 = 88 x 15 =
14 x 15 = 40 x 15 = 80 x 15 = 62 x 15 =
4 x 15 = 44 x 15 = 84 x 15 = 48 x 15 =
Procedimiento.- 1 multiplicamos el nmero por 10.
2 al nmero obtenido le sumamos la mitad
EJEMPLO: 24 x 15 1 24 x 10 = 240
2 240 + 120 = 360
Calcularemos primero la mitad del nmero par y luego lo
multiplicamos por 10.
Procedimiento

86 x 5 ......la mitad............... 43 x 10 = 430
23
C.P."Fco. Valds".Clculo mental y juegos matemticos"





6 Multiplicar un nmero por 11.









EJERCICIOS:


13 x 11 = 22 x 11 = 23 x 11 = 19 x 11 =
12 x 11 = 30 x 11 = 28 x 11 = 31 x 11 =
16 x 11 = 15 x 11 = 25 x 11 = 42 x 11 =
18 x 11 = 24 x 11 = 42 x 11 = 44 x 11 =
14 x 11 = 17 x 11 = 26 x 11 = 33 x 11 =
11 x 11 = 21 x 11 = 32 x 11 = 52 x 11 =


7 Multiplicar un decimal por 10.









EJERCICIOS:

0,27 x 10 = 2,03 x 10 = 1,12 x 10 = 6,22 x 10 =
23,6 x 10 = 0,14 x 10 = 12,6 x 10 = 5,9 x 10 =
0,7 x 10 = 3,4 x 10 = 0,09 x 10 = 9,1 x 10 =
2,14 x 10 = 0,07 x 10 = 2,25 x 10 = 6,65 x 10 =
0,45 x 10 = 13,2 x 10 = 50,3 x 10 = 8,24 x 10 =
11,6 x 10 = 23,5 x 10 = 14,7 x 10 = 17,6 x 10 =
Procedimiento

0,6 x 10 = 6 5,48 = 54, 8
Procedimiento.- Nos basaremos en la propiedad distributiva; para
ello descomponemos el factor 11 en 10 + 1
EJEMPLO 16 x 11 = 16 x ( 10 + 1) = 160 + 16 =176
24
C.P."Fco. Valds".Clculo mental y juegos matemticos"



8 Multiplicar un nmero impar por 5











EJERCICIOS:


23 x 5 = 83 x 5 = 15 x 5 = 53 x 5 =
25 x 5 = 67 x 5 = 73 x 5 = 21 x 5 =
27 x 5 = 49 x 5 = 43 x 5 = 69 x 5 =
29 x 5 = 85 x 5 = 65 x 5 = 93 x 5 =
45 x 5 = 63 x 5 = 51 x 5 = 57 x 5 =
41 x 5 = 47 x 5 = 87 x 5 = 95 x 5 =


9 Multiplicacin de un decimal por 100.








EJERCICIOS:

0,27 x 100 = 2,03 x 100 = 1,12 x 100 = 6,22 x 100 =
23,6 x 100 = 0,14 x 100 = 12,6 x 100 = 5,9 x 100 =
0,7 x 100 = 3,4 x 100 = 0,09 x 100 = 9,1 x 100 =
2,14 x 100 = 0,07 x 100 = 2,25 x 100 = 6,65 x 100 =
0,45 x 100 = 13,2 x 100 = 50,3 x 100 = 8,24 x 100 =
11,6 x 100 = 23,5 x 100 = 14,7 x 100 = 17,6 x 100 =
Procedimiento

6,23 x 100 = 623 5,4 x 100 = 540
Procedimiento

25 x 5 .......la mitad ............. 12,5 x 10 = 125
25
C.P."Fco. Valds".Clculo mental y juegos matemticos"



9 Multiplicacin de tres nmeros:







EJERCICIOS:


7 x 4 x 2 = 6 x 3 x 5 = 3 x 7 x 2 =
3 x 2 x 5 = 7 x 4 x 5 = 8 x 3 x 3 =
6 x 4 x 5 = 3 x 6 x 2 = 5 x 4 x 4 =
2 x 9 x 4 = 9 x 5 x 2 = 6 x 6 x 5 =
7 x 2 x 5 = 8 x 4 x 5 = 7 x 8 x 5 =
4 x 3 x 5 = 5 x 5 x 6 = 3 x 9 x 2 =
6 x 4 x 2 = 4 x 2 x 7 = 4 x 8 x 5 =
6 x 4 x 5 = 8 x 6 x 5 = 4 x 5 x 8 =


10 Multiplicar un nmero por 99.





EJERCICIOS:


6 x 99 = 3 x 99 = 8 x 99 = 9 x 99 =
11 x 99 = 15 x 99 = 14 x 99 = 26 x 99 =
14 x 99 = 21 x 99 = 7 x 99 = 30 x 99 =
4 x 99 = 2 x 99 = 16 x 99 = 35 x 99 =
12 x 99 = 13 x 99 = 25 x 99 = 45 x 99 =
5 x 99 = 22 x 99 = 24 x 99 = 75 x 99 =
Procedimiento.- 1 Multiplicamos el nmero por 100
2 Al nmero obtenido le restamos el
nmero
99 x 12 = 100 x 12 = 1200,, 1200 12 = 1188
Procedimiento.- Nos basaremos en las propiedades conmutativa y
asociativa , procurando que el primer producto sea el ms simple o
que sea una decena exacta.
4 x 6 x 2 = ( 4 x 2 ) x 6 = 8 x 6 = 48
3 x 5 x 8 = ( 5 x 8 ) x 3 = 40 x 3 = 120
26
C.P."Fco. Valds".Clculo mental y juegos matemticos"

2
3
2
3
3
8
3
5
3
5
3
7
5
7
2
5
3
8
3
8
4
9
4
3
3
6
2
9
5
8


FRACCIONES


1 Calcular fracciones sencillas de un nmero:











EJERCICIOS:


1/3 de 21 = 1/8 de 24 = 1/5 de 20 = 1/9 de 45 =
1/6 de 18 = 1/5 de 40 = 1/7 de 28 = 1/5 de 35 =
1/2 de 30 = 1/9 de 27 = 1/3 de 18 = 1/3 de 33 =
1/5 de 40 = 1/3 de 27 = 1/7 de 42 = 1/5 de 55 =
1/8 de 72 = 1/6 de 24 = 1/6 de 36 = 1/8 de 72 =
1/5 de 15 = 1/9 de 36 = 1/8 de 56 = 1/6 de 48 =




2 Calcular fracciones sencillas de un nmero:






de 12 =
de 20 =
2
4
de 8 =
de 16 =
de 15=
3
4
de 20 =
de 30
2
6
de 24 =
de 40 =
de 18 =
de 15
de 35 =
2
10
de 30 =
de 18 =
de 27 =
de 40 =
de 14 =
de 30 =
3
2
de 16 =
de 24 =
EJEMPLO
1. Dividimos 20 entre 5
2. Multiplicamos el resultado por 2
20 : 5 = 4 ; 4 X 2 = 8
2
de 20
5
EJEMPLOS

1/6 de 48 = 8 1/5 de 25 = 5
27
C.P."Fco. Valds".Clculo mental y juegos matemticos"



PORCENTAJES

1. Calcular sencillos %




2 % de 80 =


4 % de 700 =


7 % de 600 =


3 % de 1200 =
4 % de 200 = 5 % de 500 = 4 % de 500 = 2 % de 2000 =
5 % de 700 = 9 % de 600 = 8 % de 2000 = 1 % de 1500 =
8 % de 300 = 7 % de 500 = 5 % de 1000 = 4 % de 6000 =
9 % de 400 = 6 % de 800 = 8 % de 3000 = 7 % de 3000 =
3 % de 700 = 1 % de 300 = 4 % de 5000 = 9 % de 6000 =

2. Seguimos calculando porcentajes.




2 % de 80 =


7 % de 20 =


9 % de 80 =


8 % de 20 =
4 % de 70 = 8 % de 70 = 6 % de 60 = 7 % de 70 =
10 % de 90 = 9 % de 40 = 8 % de 40 = 3 % de 90 =
5 % de 60 = 6 % de 70 = 5 % de 70 = 5 % de 60 =
3 % de 60 = 8 % de 60 = 4 % de 20= 4 % de 80 =
6 % de 40 = 5 % de 30 = 3 % de 20 = 6 % de 40 =






ENTRETENIMIENTOS Y JUEGOS MATEMTICOS


1 Coloca las cifras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en los espacios de este cuadrado, teniendo
en cuenta que no pueden estar dos nmeros consecutivos formando frontera por
lnea ni vrtice.





EJEMPLO
8 % de 30 1. Multiplicamos 8 x 30 = 240
2. Dividimos entre 100;
240 : 100 = 2,4
EJEMPLO
3 % de 500 Dividimos entre 100 y
multiplicamos por 3
500 : 100 = 5 ; 5 X 3 = 15
28
C.P."Fco. Valds".Clculo mental y juegos matemticos"

_ _ 9




3 a) Qu nmero falta por poner en la casilla de la derecha?



1 1 2 3 5 8 13 21


b) Coloca los nmeros anteriores en la cruz, de forma que las casillas
horizontales, sumen lo mismo que las verticales.












3. Coloca las cifras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en las casillas del dibujo, de tal forma
que cada nmero de la casilla superior sea la suma de los dos nmeros de las casillas
inferiores en las que se apoya.





4 Coloca las cifras 1, 2, 3, 4, 5 y 6 , empezando por la izquierda, de manera que el
nmero formado por la 1 y 2 cifras, sea mltiplo de dos; el formado por la 2 y
3 cifras se mltiplo de tres y as sucesivamente. El formado por la 5 y 6 es
mltiplo de seis



5 Resuelve este criptograma :
6 _ 8 _ _ _
_ _ _ 2 _ 5 3

0 _ 9 _ _
_ _ 4 _


0 _ _ 4 _
_ _ _ _

29
C.P."Fco. Valds".Clculo mental y juegos matemticos"



0 0 0 0
6 Es posible , mediante cinco cifras impares ( 1, 3, 5, 7, 9 ) sumar 20?






7 Completa este producto:


_ _ 7
x _ _ _



_ _ 9
_ _ _



3 _ _ 1 9


8 Una ventana cuadrada mide 1 metro de lado. Como est orientada al sur y
entraba demasiada luz, se decidi disminuir su tamao a la mitad tapando parte
de ella. Tras realizarlo se encontr que la nueva ventana, segua teniendo forma
de cuadrado y su altura y anchura seguan teniendo 1 metro. Sabras encontrar
la solucin a este problema?
9 Seras capaz de dividir esta tarta en 8 trozos iguales realizando slo tres cortes?




10 Esta cruz est formada por diecisiete monedas. Si contamos las monedas desde
el pie de la cruz hasta cualquiera de los tres extremos de arriba, siempre
sumaremos once.
El problema consiste en retirar dos monedas solamente, sin que varen las sumas de
once monedas, que hemos dicho, es decir la suma de las monedas desde la base de la
cruz hasta los extremos, sigue siendo once.


30
C.P."Fco. Valds".Clculo mental y juegos matemticos"







EJERCICIOS CON PALILLOS
11 Moviendo tan slo dos palillos, hay que conseguir que la moneda quede fuera de
la copa.









12 Moviendo slo un palillo, hacer que se cumpla esta igualdad:



13 Estos palillos estn formando tringulos equilteros. Retirando dos palillos
debemos dejar dos tringulos equilteros.







31
C.P."Fco. Valds".Clculo mental y juegos matemticos"





14 Con seis palillos, construir o formar ocho tringulos .






15 Retirando slo dos palillos, debemos obtener dos cuadrados.



16 Con cinco palillos intenta construir dos tringulos equilteros.


17 Convertir estos tres cuadrados en cuatro, moviendo tan slo cuatro palillos.




18 Tenemos esta rueda hexagonal: Tienes que obtener tres tringulos equilteros:
1 Moviendo solamente cuatro palillos.
2 Moviendo solamente tres palillos.


32
C.P."Fco. Valds".Clculo mental y juegos matemticos"











19.- A partir de la siguiente figura, cambiar de posicin dos palillos y obtener cuatro
cuadrados iguales.












20. Con las cifras: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 debemos formar dos
nmeros de cinco cifras cada uno de ellos, de tal manera, que la diferencia entre
ambos sea la menor posible.
21. Un tirador presuma en una caseta de feria diciendo que era capaz de no fallar
ningn disparo. El dueo de la caseta le propuso hacer 16 disparos y que cada diana
que hiciese le dara un euro y que cada disparo fallado, el tirador debera pagar 60
cntimos. Al final, ninguno tuvo que pagar nada al otro. Cuntos disparos acert el
tirador?
33
C.P."Fco. Valds".Clculo mental y juegos matemticos"
















SOLUCIONES
1. Hay varias soluciones. Una posible sera:

1 3 5
7

8
2 4 6


2. a) El nmero que contina la serie es el 34.
b) Puede haber ms de una colocacin


5

3
13 1 2 8 21

1

34



21

1
1 5 34 8 13

3

2


3. Este ejercicio puede presentar ms de una solucin, aqu proponemos dos.


8 3 6 9

7 1 2 4 5


5 7 9 8
34
C.P."Fco. Valds".Clculo mental y juegos matemticos"

7 4 9


1 4 3 6 2








4.

1 6 3 2 5 4


Otra posible solucin:

3 2 1 6 5 4


5. Como 3 x 9 = 27, la ltima cifra de la resta final es un 7, y la cifra central del
divisor un 4, para que, con las dos unidades de arrastre d 4.
El 2 que aparece en el primer producto parcial nos indica que la cifra que falta en
el cociente es un 8.
La primera cifra del divisor ha de ser un 7, ya que el 8 da un producto demasiado
grande y el 6 demasiado pequeo.
La divisin completa:
6 3 8 8 9 7
5 9 9 2
3 9 6 9
3 7 4 5
2 2 4 7
2 2 4 7
0
6 Depende . Porque si se quiere significar que utilizando cinco nmeros de una sola
cifra impar cada uno, haya que obtenerse 20 ello es imposible, ya que la suma de
cinco nmeros impares es, siempre, impar. Pero se pueden utilizar cinco cifras
impares en, por ejemplo, cuatro nmeros, y el problema entonces es sencillo, con
mltiples soluciones. Una de ellas sera:
+ 1 + 1 + 5 = 20
7. El nico nmero que multiplicado por 7 da un producto terminado en 9 es el 7.
Ello obliga a que la cifra central del multiplicando sea un 1, para que con el
arrastre de cuatro unidades d una suma acabada en 1, pues si no, el producto
parcial tendra cuatro cifras. El resto del ejercicio no necesita aclaracin.
35
C.P."Fco. Valds".Clculo mental y juegos matemticos"

1 m


1 1 7
x 3 0 7
8 1 9
3 5 1
3 5 9 1 9


8




1 m




9. Los cortes son : dos dimetros perpendiculares y otro paralelo a las bases.



10. Retiramos una moneda de cada brazo horizontal y los brazos los subimos ua moneda
hacia arriba.




1 2
11





C.P."Fco. Valds".Clculo mental y juegos matemticos"



12




13












14











15













16








36
C.P."Fco. Valds".Clculo mental y juegos matemticos"
37














17.



18. 1
2
C.P."Fco. Valds".Clculo mental y juegos matemticos"
38











19.

















20.- 5 0 1 2 3
- 4 9 8 7 6
2 4 7


21. El tirador acierta 6 disparos y falla 10.
6 dianas a 1 son 6
10 fallos por 0,60 son 6
Este problema puede resolverse con un planteamiento algebraico:
Llamemos x al nmero de fallos y (16 x ) al nmero de aciertos.
1 = 100 cntimos
60 x = 100 (16 x )
60 x = 1600 100x
60 x + 100 x =1600
160 x = 1600
x=
1600
16
x = 10 fallos y 6 aciertos.