Vous êtes sur la page 1sur 76

4° BÁSICO

Nombre:

www.matematicasip.cl
2016
MATEMÁTICA
CUARTO AÑO BÁSICO
Cuaderno de Trabajo

Departamento de Matemática SIP

2016
5ª EDICIÓN

Departamento de Matemática SIP - 2016


CREACIÓN

Asesoras y Profesores de la SIP

COORDINACIÓN
Asesoras de Matemática Marcia Muñoz, Oriana Bustos y María Luz Montes

EDICIÓN

Asesor de Matemática Jonathan Vergara


Estrategias y Fichas Primer Semestre

1. Repasando familias de operaciones hasta 20.


2. Ejercitando familias de operaciones hasta 20.
3. Repasando dobles y mitades.
4. Ejercitando En Espiral.
5. Repasando composición de números.
6. Repasando conmutatividad y asociatividad de la adición para completar 10.
7. Repasando dobles más 1 y dobles menos 1
8. Ejercitando En Espiral.
9. Aprendiendo conmutatividad y asociatividad de la adición para agrupar dobles, dobles más 1 y
dobles menos 1.
10. Ejercitando conmutatividad y asociatividad de la adición para agrupar 10, dobles, dobles más 1
y dobles menos 1.
11. Ejercitando En Espiral.
12. Repasando sumar completando decenas.
13. Repasando sumar completando decenas.
14. Ejercitando sumar completando decenas.
15. Ejercitando sumar completando decenas.
16. Ejercitando En Espiral.
17. Aprendiendo restas completando decenas.
18. Aprendiendo restas completando decenas.
19. Repasando sumar 9, 10 y 11.
20. Aprendiendo sumar cuando uno de los sumandos termina en 9.
21. Ejercitando sumar cuando uno de los sumandos termina en 9.
22. Repasando sumas con múltiplos de 10.
23. Repasando adiciones y sustracciones con descomposición.
24. Aprendiendo adiciones descomponiendo ambos sumandos.
25. Ejercitando sumas con múltiplos de 10 y con descomposición de sumandos.
26. Ejercitando En Espiral
27. Aprendiendo ampliando las familias de operaciones.
28. Aprendiendo sumar 10, 100 o 1.000.
29. Ejercitando En Espiral
30. Aprendiendo redondeo.
31. Aprendiendo estimación por redondeo.
32. Ejercitando estimación por redondeo.
33. Ejercitando En Espiral
34. Repasando tablas del 2, 3 y 5.
35. Aprendiendo tablas del 2, 4 y 8.
36. Aprendiendo tablas del 3, 6 y 9.
37. Aprendiendo tablas del 5 y 10.
38. Aprendiendo tabla del 7.
39. Ejercitando tablas de multiplicar.
40. Ejercitando tablas de multiplicar.
41. Ejercitando En Espiral.

3
Estrategias y Fichas Segundo Semestre
42. Aprendiendo tabla del 11.
43. Aprendiendo tabla del 12.
44. Ejercitando las tablas del 11 y 12.
45. Ejercitando En Espiral.
46. Ejercitando En Espiral.
47. Aprendiendo multiplicaciones por potencias de 10.
48. Aprendiendo multiplicaciones por potencias de 10.
49. Ejercitando multiplicaciones por potencias de 10.
50. Aprendiendo multiplicaciones con un factor múltiplo de 10.
51. Ejercitando multiplicaciones con un factor múltiplo de 10.
52. Ejercitando En Espiral.
53. Aprendiendo a multiplicar con factores múltiplos de 10.
54. Ejercitando multiplicaciones con factores múltiplos de 10.
55. Repasando divisiones como operaciones inversas de las tablas.
56. Ejercitando divisiones.
57. Aprendiendo a dividir con dividendo múltiplo de 10.
58. Ejercitando divisiones con dividendo múltiplo de 10.
59. Ejercitando En Espiral.
60. Aprendiendo triples hasta el triple de 15.
61. Ejercitando En Espiral.
62. Aprendiendo estimación de productos por redondeo.
63. Aprendiendo propiedades de la multiplicación.
64. Aprendiendo a usar las propiedades de la multiplicación.
65. Ejercitando el uso de las propiedades de la multiplicación.
66. Aprendiendo la propiedad distributiva.
67. Aprendiendo la propiedad distributiva.
68. Ejercitando la propiedad distributiva.
69. Ejercitando la propiedad distributiva.
70. Ejercitando En Espiral.

4
N°1 Repasando “Familias de Operaciones hasta 20”

Recuerda que 13, 5 y 18 forman una familia de operaciones:

13 + 5 = 18 18 – 13 = 5

5 + 13 = 18 18 – 5 = 13
]

Es muy importante memorizar las familias de operaciones de adición y sustracción, ya que


así podemos calcular más rápido.

En cada caso completa con los números que faltan para formar una familia de operaciones:

10 12 15

1, __9___, 10 2, _____, 12 2, _____, 15

2, _____, 10 3, _____, 12 3, _____, 15

3, _____, 10 4, _____, 12 4, _____, 15

4, _____, 10 5, _____, 12 6, _____, 15

5, _____, 10 6, _____, 12 7, _____, 15

16 17 19 10
3, _____,

2, _____, 16 2, _____, 17 3, _____, 19

3, _____, 16 3, _____, 17 4, _____, 19

5, _____, 16 5, _____, 17 5, _____, 19

6, _____, 16 6, _____, 17 7, _____, 19

7, _____, 16 8, _____, 17 9 , ____, 19

5
N°2. Ejercitando “Familias de Operaciones hasta 20”

“Recuerda que las familias de operaciones deben memorizarse”.

1) 13 + 5 = ___ 16)___ + 2 = 18

2) 13 - 1 = ___ 17)13 - ___ = 1

3) 4 + 13 = ___ 18)15 - ___= 2

4) 12 + 3= ___ 19)___ + 12 = 18

5) 17 – 1 = ___ 20)17 - ___= 3

6) 11 + 6 = ___ 21) ___ + 13 = 15

7) 20 – 6 = ___ 22)6 + ___ = 17

8) 18 - 2 = ___ 23)___ + 4 = 16

9) 19 - 3 = ___ 24)19 - ___ = 1

10) 4 +15 = ____ 25) ___ - 2 = 15

11)2 + 16 = ___ 26)14 - ___ = 3

12)20 - 1 = ___ 27)18 - ___ = 4

13)20 - 7 = ___ 28)20 - ___ = 3

14)19 - 6 = ___ 29)19 - 12 = ___

15)18 - 5 = ___ 30) 17 - ____ = 5

6
N°3. Repasando “Dobles y Mitades”

¿Cómo se calcula el doble de 3?, ¿cuánto es?

_____________________________________________________________

¿Qué es el doble de un número?

_____________________________________________________________

¿Cuánto es la mitad de 6?

_____________________________________________________________

¿Qué es el la mitad de un número?

_____________________________________________________________

Ejercicios:

Completa y memoriza los dobles y las mitades, hasta el doble de 25 y la mitad de 50.

1) El doble de 1 es _____

2) La mitad de 4 es ____ 14) 2 x 14 =

3) 3 + 3 = 15) La mitad de 30 es _____

4) 2 x 4= 16) 16 + 16 =

5) El doble de 5 es _____ 17) El doble de 17 es _____

6) El doble de 6 es _____ 18) 36 – 18 =

7) 7 + 7 = 19) El doble de 19 es _____

8) La mitad de 16 es____ 20) 40 – 20 =

9) 2 x 9 = 21) 21 + 21 =

10) 20 - 10 = 22) 2 x 22 =

11)El doble de 11 es _____ 23) La mitad de 46 es ____

12) 12 + 12 = 24) 24 + 24 =

13) 2 x 13 = 25) 25 x 2 =

7
N°4. Ejercitando “En Espiral”

Responde en 1 minuto:

1) 16 + 2 = 16)6 + 14 =

2) 20 – 7 = 17)8 + 8 =

3) 18 – 16 = 18)12 x 2 =

4) 4 + 4 = 19)18 – 6 =

5) 19 – 7 = 20)19 – 7 =

6) 15 + 4 = 21)7 x 2 =

7) El doble de 20 es _____ 22)19 – 4 =

8) 2 x 6 = 23)11 + 11 =

9) 20 – 6 = 24)El doble de 19 es _____

10)18 + 1 = 25)19 – 6 =

11)2 x 17 = 26)26 - 13 =

12)20 – 18 = 27)El doble de 25 es _____

13)13 + 7 = 28)16 – 7 =

14)9 + 9 = 29)14 – 8 =

15)El doble de 10 es _____ 30)18 + 18=

8
N°5. Repasando “Composición de Números”

Recuerda que :

10 + 3 = 13

400 + 20 + 1 = 421

500 + 30 + 5 = 535

Ejercicios:

Escribe el número que se forma:

1) 10 + 5 =

2) 20 + 3 =

3) 30 + 9 =

4) 100 + 30 + 2 =

5) 500 + 70 + 8 =

6) 600 + 20 + 3 =

7) 20 + 7 + 800 =

8) 900 + 1 + 400 =

9) 10 + 800 + 3 =

10)4 + 600 + 60 =

9
N°6. Repasando “Conmutatividad y Asociatividad de la adición para completar 10”

¿Qué significa que la suma sea conmutativa?


_______________________________________________________________________

¿ Y asociativa?

_______________________________________________________________________

Recuerda que la asociatividad y conmutatividad te permiten elegir cómo resolver un


ejercicio.

Ejemplo:

+ 2 + = + + 2

= + 2

= + 2

¡Elegimos sumar primero 3 con 7 porque resulta 10!

Ejercicios: Resuelve encerrando en un circulo las parejas de números que resultan 10

1) 3 + + = + 3 = _____

2) 4 + 1 + 6 =

3) 2 + 3 + 7 =

4) 5 + 1 + 5 =

5) 1 + 2 + 9 =

6) 5 + 2 + 8 =

7) 3 + 2 + 7 =

8) 7 + 1 + 3 + 9 =

9) 2 + 4 + 8 + 6 =

10) 5 + 4 + 9 + 1 + 5 =

10
N°7. Repasando “Dobles más 1 y dobles menos 1”

Observa:

1) 2 + 2 = 4

2+3=4+1=5

2) 9 + 9 = 18

9 + 8 = 18 – 1

3) 5 + 5 = 10

5 + 6 = 10 + 1 = 11

5 + 4 = 10 – 1 = 9

¿Cómo puedes usar los dobles más 1 para resolver 12 + 13?


_______________________________________________________________________

¿Y lo puedes resolver usando dobles menos 1?

______________________________________________________________________

Ejercicios:

Calcula usando los dobles más 1 y menos 1

1) 10 + 11 = 20 + ___ = ____

2) 9 + 8 = ____ - 1 = ____

3) 6 + 7 = _____ + 1 = ____

4) 20 + 21 = ____ + 1 = ____

5) 20 + 21 = ____ - 1 = ____

6) 19 + 20 = ____ - 1 = ____

7) 17 + 18 = ____ + 1 = ____

8) 21 + 22 = ____ - 1 = ____

9) 16 + 17 = ____ + 1 = ____

10) 24 + 25 = ____ - 1 = ____

11
N°8. Ejercitando “En Espiral”

Responde en 1 minuto:

1) 10 + 9 = 16)4 + 5 + 5 =

2) 8 + 20 = 17)10 + 5 =

3) 16 + 16 = 18)El doble de 15 =

4) 400 + 10 + 5 = 19)5 + 8 + 2 + 5 =

5) 3 + 6 + 4 = 20)8 + 7 + 2 =

6) 400 + 2 = 21)600 + 8 + 40=

7) 3 + 6 + 7 = 22)El doble de 23 =

8) El doble de 9 = 23)16 + 17 =

9) 1 + 8 + 9 = 24)7 + 40=

10)2 x 19 = 25)5 + 60 + 900 =

11)300 + 10 + 2 = 26) 17 x 2 =

12)3 + 9 + 7 = 27)23 + 24 =

13)3 + 5 + 7 = 28)600 + 80 + 2 =

14)8 + 9 + 2 = 29)2 + 6 + 8 + 4 =

15)6 + 1 + 4 = 30)50 + 9 + 700 =

12
N°9. Aprendiendo “Conmutatividad y Asociatividad de la adición para agrupar
dobles, dobles más 1 y dobles menos 1”

También podemos usar los dobles, dobles más 1 y dobles menos 1 en ejercicios con
conmutatividad y asociatividad.

Observa:

1) 12 + 3 + 12 = 24 + 3

= 27

2) 5 + 6 + 2 = 11 + 2
= 13

3) 7 + 5 + 8 = 15 + 5

= 20

Ejercicios:

Encierra en un círculo los dobles, dobles más 1 o dobles menos 1 y resuelve:

1) 5 + 8 + 5 =

2) 3 + 6 + 6 =

3) 13 + 2 + 13 =

4) 20 + 21 + 4 =

5) 16 + 2 + 17 =

6) 4 + 6 +7 =

7) 9 + 5 + 9 =

8) 7 + 10 + 11 =

9) 7 + 8 + 9 =

10) 15 + 15 + 6 =

13
N°10. Ejercitando “Conmutatividad y Asociatividad de la adición para agrupar 10,
dobles, dobles más 1 y dobles menos 1”

Recuerda que para resolver una suma con tres sumandos puedes elegir la suma que
resolverás primero. En general, conviene sumar primero los números que resultan 10,
los dobles, los dobles más 1 o los dobles menos 1.

Resuelve cada suma encerrando en un círculo los números que sumarás primero:

1) 4 + 6 + 9 = 16)8 + 9 + 2 =

2) 5 + 2 + 2 = 17)12 + 4 + 12 =

3) 2 + 6 + 6 = 18)15 + 15 + 3 =

4) 7 + 7 + 5 = 19)13 + 3 + 13 =

5) 6 + 7 + 1 = 20)5 + 10 + 5 =

6) 9 + 6 + 1 = 21)2 + 14 + 14=

7) 6 + 5 + 6 = 22)16 + 16 + 3 =

8) 5 + 10 + 10 = 23)6 + 3 + 3 =

9) 4 + 5 + 8 = 24)1 + 17 +17 =

10)8 + 4 + 4 = 25)6 + 8 + 4 =

11)9 + 2 + 9 = 26)18 + 18 + 2=

12)5 + 3 + 3 = 27)5 + 20 + 20 =

13)8 + 8 + 3 = 28)9 + 10 + 1 =

14)5 + 5 + 9 = 29)19 +1+ 19 =

15)5 + 11 + 11 = 30) 4 + 8 + 4 =

14
N°11. Ejercitando “En Espiral”

Responde en 1 minuto:

1) 5 + 5 = 16)8 + 50 =

2) 8 + 8 = 17)300 + 40 =

3) 10 + 9 = 18)40 + 3 + 3 =

4) 300 + 20 + 6 = 19)6 + 4 + 9 =

5) El doble de 21 = 20)10 + 11+ 9 =

6) 4 + 5 + 6 = 21)7 + 6 =

7) 600 + 5 + 90= 22)El doble de 17=

8) 6 + 9 + 8 = 23)20 + 19 + 5=

9) 12 + 7 + 8 = 24)16 + 4 + 15=

10)20 + 3 = 25)600 + 9 + 10 =

11)2 x 15 = 26)7 + 200+ 80 =

12)El doble de 16= 27)2 x 16=

13)20 + 20 + 5 = 28)3 + 8 + 2 + 6 + 7 =

14)24 + 24 = 29)14 + 9 + 14=

15)2 + 23 + 24 = 30)500 + 8 + 70=

15
N°12. Repasando “Sumar completando decenas”

Escribe la siguiente decena para cada número, según los ejemplos:

8 10 28 30 45 ___

18 ___ 82 ____ 39 ____

¿Ahora cómo puedo sumar 8 + 7 completando la decena?

8 + 7 = 10 + ___ = ____

_______________________________________________________________________

¿Ahora cómo puedo sumar 18 + 7 completando decenas?

18 + 7 = 20 + ___ = ___

_______________________________________________________________________

¿Ahora cómo puedo sumar 28 + 7 completando decenas?

28 + 7 = 30 + ___ = ___

_______________________________________________________________________

Por lo tanto para sumar puedo descomponer un sumando, completar la decena


siguiente y luego sumar. Ejemplo:

28 + 7 = 28 + 2 + 5

= 30 + 5

= 35

Resolver descomponiendo para formar la siguiente decena

1) 38 + 6 = ________ 2) 56 + 5 = ________

= ________ = ________

= ____ = _____

3) 42 + 9 = _________ 4) 25 + 7 = ________

= ________ = ________

= ____ = _____

16
N°13. Repasando “Sumar completando decenas”

Recuerda que para sumar dos números puedes descomponer para completar la
decena

Ejemplo.

73 + 9 = 73 + 7 + 2

= 80 + 2

= 82

Resolver de la misma manera las sumas

1) 75 + 6 = _________ 2) 28 + 4 = ________

= ________ = ________

= ____ = _____

3) 47 + 8 = ________ 4) 36 + 7 = ________

= ________ = ________

= ____ = _____

5) 88 + 3 = ________ 6) 29 + 5 = ________

= ________ = ________

= ____ = _____

7) 37 + 8 = _________ 8) 53 + 9 = ________

= ________ = ________

= ____ = ______

9) 52 + 9 = _________ 10) 69 + 9 = ________

= ________ = ________

= _____ = _____

17
N°14. Ejercitando “Sumar completando Decenas”

“Recuerda que para sumar cantidades podemos completar la decena siguiente”

1) 56 + 5 =60 + ___ = ___ 16) 35 + 9 =40 + ___ = ___

2) 66 + 9 =70 + ___ = ___ 17) 26 + 8 = ___ + ___ = ___

3) 73 + 8 =80 + ___ = ___ 18) 63 + 8 = ___ + ___ = ___

4) 95 + 7 =100 + ___ = ___ 19) 24 + 7 =___ + ___ = ___

5) 28 + 4 =30 + ___ = ___ 20) 36 + 8 =___ + ___ = ___

6) 52 + 9 =60 + ___ = ___ 21) 42 + 9 = ___ + ___ = ___

7) 67 + 6 =70 + ___ = ___ 22) 65 + 7 = ___ + ___ = ___

8) 77 + 7 =80 + ___ = ___ 23) 78 + 7 = ___ + ___ = ___

9) 65 + 8 =70 + ___ = ___ 24) 85 + 6 = ___ + ___ = ___

10) 57 + 5 =60 + ___ = ___ 25) 93 + 7 = ___ + ___ = ___

11) 44 + 9 = 50 + ___ = ___ 26) 64 + 8 = ___ + ___ = ___

12) 27 + 8 =30 + ___ = ___ 27) 29 + 9 = ___ + ___ = ___

13) 36 + 6 =40 + ___ = ___ 28) 38 + 7 = ___ + ___ = ___

14) 78 + 5 =80 + ___ = ___ 29) 64 + 7 = ___ + ___ = ___

15) 46 + 8 =50 + ___ = ___ 30) 89 + 5 = ___ + ___ = ___

18
N°15. Ejercitando “Sumar completando decenas”

“Recuerda que para sumar cantidades podemos completar la decena siguiente”

1) 45 + 6 = 50 + ____ = ____ 16) 67 + 4 =

2) 52 + 9= 60 + ____ = ____ 17) 21 + 9 =

3) 29 + 3 =___ + ___ = ____ 18) 46 + 7 =

4) 54 + 9 = 19) 54 + 7 =

5) 89 + 3 = 20) 89 + 4=

6) 27 + 6 = 21) 67 + 4 =

7) 35 + 8 = 22) 43 + 9 =

8) 19 + 6 = 23) 65 + 6 =

9) 28 + 5 = 24) 26 + 8 =

10) 54 + 7 = 25) 45 + 5=

11) 66 + 4 = 26) 77 + 8 =

12) 22 + 9 = 27) 94 + 7=

13) 35 + 6 = 28) 65 + 7=

14) 59 + 9 = 29) 66 + 9 =

15) 67 + 5 = 30) 53 + 8

19
N°16. Ejercitando “En Espiral”

Responde en 1 minuto:

1) 10 – 7 = 16) 9 + 9 =

2) El doble de 5 es 17) El doble de 14 es

3) 5 + 3 + 7 = 18) 2 + 8 + 3 + 7 =

4) 39 + 6 = 19) 27 + 4 =

5) 8 + 12 = 20) 726 + 5 =

6) 2 x 17 = 21) 89 + 2 =

7) 2 + 1 + 9 = 22) 7 – 5 =

8) 5 + 7 = 23) 5 + 9 + 1 + 5 =

9) 7 + 1 = 24) 427 + 4 =

10) 8 + 8 = 25) El doble de 22 es

11) 4 + 7 + 6 = 26) 109 + 4 =

12) 48 + 5 = 27) 8 + 2 + 9 =

13) 49 + 6 = 28) 676 + 4 =

14) 18 + 18 = 29) 3 + 7 + 4 + 5 + 6 =

15) 32 + 9 = 30) 835 + 7 =

20
N°17. Aprendiendo “Restas completando decenas”

Escribe la decena anterior para cada número, según los ejemplos

45 40 26 20 45 ___

18 ___ 88 ____ 36 ____

Completa:

13 – 7 = 13 – 3 – 4 = 10 - ___ = ___

Para restar puedo descomponer el sustraendo para completar la decena anterior y


luego restar. Por ejemplo:

23 - 7 = 23 – 3 – 4

= 20 – 4

= 16

Resolver descomponiendo según el ejemplo anterior

1) 43 – 4 = 43 – 3 – 1 = 40 –___ = ___

2) 52 – 4 = 52 –___ –___ = 50 –___ = ___

3) 63 – 6 = 63 –___ –___ = 60 –___ = ___

4) 84 – 6 = 84 –___ –___ = 80 –___ = ___

5) 65 – 7 = 65 – ___ –___ = 60 –___ = ___

6) 75 – 8 = ___ –___ –___ = 70 –___ = ___

7) 86 – 9 = ___ –___ –___ = 80 –___ = ___

8) 77 – 8 = ___ –___ –___ = 70 –___ = ___

9) 91 – 7 = ___ –___ –___ = 90 –___ = ___

10)73 – 8 = ___ –___ –___ = 70 –___ = ___

21
N°18. Aprendiendo “Restas completando decenas ”

Recuerda que para restar dos números puedes descomponer para completar la
decena anterior

Ejemplo.

73 – 9 = 73 – 3 – 6 = 70 – 6 = 64

Resolver de la misma manera las restas:

1) 73 – 4 = 73 – 3 – 1 = 70 –___ = ___

2) 93 – 6 = 93 –___ –___ = 90 –___ = ___

3) 71 – 6 = 71 –___ - ____ = ___

4) 23 – 5 = ____ –___ -_____= ___

5) 52 – 6 = 52 –___ -_____ = ___

6) 41 – 8 = 41 – ___ -_____= ___

7) 53 – 9 = _____ –___-____= ___

8) 65 – 8 = ____ –___ -____ = ___

9) 43 – 7 = ____ –___ -____ = ___

10) 73 – 7 = ____ –___- ____ = ___

11) 45 – 7 =

12) 56 – 9 =

13) 23 – 4 =

14) 32 – 3 =

15) 55 – 8 =

16) 34 – 6 =

22
N°19. Repasando “Sumar 9, 10 y 11”

Calcula:

1) 33 + 10 = 4) 27 + 10 =

33 + 11 = 27 + 11 =

33 + 9 = 27 + 9 =

2) 85 + 10 = 5) 62 + 10 =

85 + 11 = 62 + 11 =

85 + 9 = 62 + 9 =

3) 65 + 10 = 6) 248 + 10 =

65 + 11 = 248 + 11 =

65 + 9 = 248 + 9 =

¿Cómo puedes encontrar la suma de 46 + 11 si conoces 46 + 10?, ¿y de 46 + 9?

______________________________________________________________________

¿Cómo se suma mentalmente 10 a una cantidad?

______________________________________________________________________

¿y 9?, ¿y 11?

______________________________________________________________________

Resuelve:

1) 24 + 10 = 8) 58 + 9 =

2) 11+ 36 = 9) 93 + 9 =

3) 9 + 25 = 10) 64 + 10 =

4) 10 + 12 = 11) 75 + 11 =

5) 13 + 9 = 12) 11 + 81 =

6) 64 + 11= 13) 9 + 46 =

7) 71 + 10= 14) 10 + 85=

23
N°20. Aprendiendo “Sumar cuando uno de los sumandos termina en 9”

Resuelve las siguientes sumas

14 + 30 =_____ 25 + 40 = _____

14 + 29 =_____ 25 + 39 = _____

37 + 50 = _____ 17 + 20 = _____

37 + 49 = _____ 17 + 19 = _____

¿Qué diferencia hay en los sumandos y en los resultados de cada par de sumas?
_________________________________________________________________________

¿Qué estrategia utilizaste para resolver las sumas con un sumando terminado en 9?

Por lo tanto para resolver sumas con un sumando terminado en 9 debes redondear el
sumando terminado en 9 a la decena, luego sumarlo con el otro número y finalmente
restar 1.

Ejemplo:

17 + 29 = 17 + 30 – 1 = 47 – 1 = 46

Resuelve usando la estrategia

1) 27 + 19 = _______ 6) 49 + 24 = ________

2) 32 + 29 = _______ 7) 59 + 18 = ________

3) 26 + 39 = ________ 8) 39 + 12 = ______

4) 19 + 9 = ________ 9) 65 + 39 = ______

5) 18 + 29 = ________ 10)54 + 49 = ______

24
N°21. Ejercitando “Sumar cuando uno de los sumandos termina en 9”

Recuerda que para sumar cuando uno de los sumandos termina en 9 debes redondear
ese sumando y luego restar 1.

Ejemplo: 32 + 19 = 32 + 20 – 1 = 52 – 1 = 51

1) 43 + 19 = 16) 7 + 9 =

2) 12 + 49 = 17) 39 + 45 =

3) 16 + 59 = 18) 34 + 19 =

4) 21 + 19 = 19) 59 + 16 =

5) 37 + 29 = 20) 39 + 23 =

6) 9 + 66 = 21) 19 + 49 =

7) 68 + 19 = 22) 33 + 39 =

8) 55 + 9 = 23) 29 + 55 =

9) 17 + 59 = 24) 14 + 49 =

10) 26 + 19 = 25) 38 + 29 =

11) 26 + 69 = 26) 16 + 19 =

12) 17 + 9 = 27) 29 + 66 =

13) 13 + 39 = 28) 12 + 49 =

14) 29 + 8 = 29) 76 + 9 =

15) 29 + 37 = 30) 42 + 39 =

25
N°22. Repasando “Sumas con Múltiplos de 10”

Resuelve:

4 + 3 = ___

40 + 30 = ___

¿En qué se parecen ambos resultados?

____________________________________________________________________

¿En qué se diferencian?

____________________________________________________________________

¿Cómo puedes usar el resultado de 4 + 3 para obtener el de 40 + 30?

____________________________________________________________________

Ejercicios

1) 20 + 40 = 11) 60 + 80 =

2) 30 + 40 = 12) 30 + 70 =

3) 10 + 60 = 13) 50 + 50 =

4) 70 + 20 = 14) 60 + 30 =

5) 20 + 30 = 15) 70 + 50 =

6) 30+ 40 = 16) 80 + 90 =

7) 40 + 40 = 17) 90 + 70 =

8) 80 + 10 = 18) 60+ 10 + 20 =

9) 40 + 80 = 19) 30 + 40 + 40 =

10) 50 + 90 = 20) 30 + 40 + 30

26
N°23. Repasando “Adiciones y sustracciones con descomposición”

¿Cómo puedes sumar rápidamente 39 + 20?

______________________________________________________________

¿Y restar 78 - 30?

_______________________________________________________________

Para resolver puedes descomponer en decenas y unidades:

39 + 20 = 30 + 9 + 20

= +9+

= + + + 9

= + 9

= 59

78 - 30 = 70 + 8 – 30

= 70 – 30 + 8

= – +8

= + 8

= 48

Ejercicios :

Resuelve siguiendo el modelo de los ejemplos:

1) 57 + 30 = ___ 6) 70 + 28 = ___

2) 40 + 52 = ___ 7) 36 - 20 = ___

3) 85 - 60 = ___ 8) 19 + 50 = ___

4) 89 - 30 = ___ 9) 37 + 60 = ___

5) 15 + 60 = ___ 10) 40 + 39 = ___

27
N°24. Aprendiendo “Adiciones descomponiendo ambos sumandos”

¿Cómo puedes usar la descomposición para resolver 25 + 12 ?

___________________________________________________________________

Observa el ejemplo:

34 + 55 = ( 30 + 4 ) + ( 50 + 5 )

= ( 30 + 50 ) + ( 4 + 5 )

= 80 + 9

= 89

Ejercicios:

Resuelve siguiendo el modelo de los ejemplos:

1) 67 + 12 = ___

2) 45 + 13 = ___

3) 78 + 37 = ___

4) 71 + 43 = ___

5) 92 + 28 = ___

6) 36 + 54 = ___

7) 28 + 99 = ___

8) 107 + 202 = ___

9) 125 + 403 = ___

10) 407 + 112 = __

28
N°25. Ejercitando “Sumas con múltiplos de 10 y con descomposición de
sumandos”

Recuerda que las familias de operaciones pueden ampliarse a múltiplos de 10.


Además, lo anterior nos ayuda a sumar descomponiendo los sumandos.

1) 50 + 10 = 16) 60 + 70 =

2) 20 + 40 = 17) 33 + 55 =

3) 43 + 20 = 18) 60 + 80 =

4) 30 + 60 = 19) 24 + 46 =

5) 40 + 30 = 20) 70 + 80 =

6) 65 + 30 = 21) 35 + 25 =

7) 32 + 57 = 22) 46 + 55 =

8) 70 + 20 = 23) 65 + 29 =

9) 20+ 58 = 24) 90 + 90 =

10) 50 + 47 = 25) 53 + 88 =

11) 30 + 80 = 26) 35 + 67 =

12) 43 + 34= 27) 94 + 29 =

13) 73 + 17 = 28) 54 + 56 =

14) 40 + 90 = 29) 94 + 26 =

15) 65 + 33 = 30) 85 + 97 =

29
N°26. Ejercitando “En Espiral”

Responde en 1 minuto:

1) 31 + 25 = 16) 23 + 8 =

2) El doble de 7 es = 17) 7 + 2 + 9 + 8 + 1 =

3) 56 + 13 = 18) El doble de 23 es =

4) 5 + 7 + 5 = 19) 214 + 7 =

5) 2 + 9 + 4 = 20) 4 + 6 + 9 =

6) 102 + 36 = 21) 92 + 13 =

7) El doble de 19 = 22) 9 + 54 =

8) 42 + 25 = 23) 2 x 18 =

9) 39 + 6 = 24) 3 + 9 + 7 + 5 + 1 =

10) 16 + 9 + 4 = 25) 92 + 16 =

11)12 + 3 + 8 = 26) 66 + 21 =

12) El doble de 14 es = 27) 37 + 19 =

13) 25 + 8 + 5 = 28) 295 + 7 =

14) 46 + 9 = 29) 403 + 19 =

15) 15 + 8 = 30) 45 – 20 =

30
N°27. Aprendiendo “Ampliando las Familias de Operaciones”

Observa las siguientes secuencias y completa:

1) 6 + 4 = 5) 2 + 6 =

60 + 40 =

600 + 400 =

6.000 + 4.000 =

2) 7 - 5 = 6) 8 - 5 =

70 - 50 =

700 - 500 =

7.000 - 5.000 =

3) 9 - 4 = 7) 7 + 2 =

90 - 40 =

900 - 400 =

9000 - 4000 =

4) 8 + 1 = 8) 10 - 6 =

+ =

+ =

+ =

¿Cómo puedes calcular rápidamente 7 000 + 3 000 ?

___________________________________________________________________

31
N°28. Aprendiendo “Sumar 10 ,100 ó 1000”

Completa las siguientes sumas:

1) 452 + 10 = 6) 10 + 958 =

452 + 100 = 100 + 958 =

1.000 + 958 =

2) 1.345 + 10 =

1.345 + 100 = 7) 10 + 1 618 =

1.345 + 1000 = 100 + 1 618 =

1.000 + 1 618 =

3) 1.439 + 10 =

1. 439 + 100 = 8) 191 + 10 =

1. 439 +1000 = 191 + 100 =

191 + 1000 =

4) 1. 746 + 10 =

1 .746 + 100 = 9) 3.942 + 10 =

1 .746 + 1000 = 3.942 + 100=

3.942 + 1.000 =

5) 1. 340 + 10 =

1. 340 + 100 =

1. 340 + 1000 =

¿Cómo puedes calcular rápidamente 29 + 10? , ¿y 625 + 100? y 3.680 + 1000?

32
N°29. Ejercitando “En Espiral”

Responde en 1 minuto:

1) 200 + 400 = 16) 293 + 10 =

2) 53 + 10 = 17) 600 + 300 =

3) 39 + 9 = 18) 9 + 416 =

4) 25 + 11 = 19) 11 + 307 =

5) 12 + 15 = 20) 16 + 15 =

6) 2 x 13 = 21) 300 + 200 =

7) 75 + 9 = 22) 9 + 1316 =

8) 11 + 37 = 23) 1 902 + 11 =

9) 6.000 + 2.000 = 24) 343 + 100 =

10) 16 + 16 = 25) 107 + 5 =

11) 93 + 10 = 26) 2.000 + 5.000 =

12) 229 + 9 = 27) 1512 + 10 =

13) 203 + 11 = 28) 2 x 24 =

14) 213 + 10 = 29) 13 + 36 =

15) 309 + 100 = 30) 1 595 + 10 =

33
N°30. Aprendiendo “Redondeo”

Redondear un número a una posición significa elegir de cual número estoy más cerca.

1) Si queremos redondear 23 a la decena, elegimos las decenas más próximas y luego la


más cercana a 23

Respuesta : 20

2) Si queremos redondear 38 a la decena:

Respuesta: 40

3) Si queremos redondear 65 a la decena:

Respuesta : 70

Si el número mayor termina en 5 se elige el mayor

4) Si queremos redondear 432 a la centena

Respuesta : 400

Ejercicios:

I) Redondea a la
decena II) Redondea a la III) Redondea a la
centena unidad de mil
1) 61
2) 78 1) 413 1) 5.013
3) 55 2) 209 2) 8.832
4) 29 3) 289 3) 7.416
5) 316 4) 425 4) 8.002
5) 3.213 5) 9.500

34
N°31. Aprendiendo “Estimar por redondeo”

Cuando no necesitamos una respuesta exacta podemos estimar usando el redondeo.

Ejemplo:

Estima cada suma o resta redondeando al valor posicional mayor.

1) 24 + 38

20 + 40 = 60

2) 857 – 393 =

900 – 400 = 500

3) 1.874 + 3.316 =

2.000 + 3.000 = 5.000

Ejercicios:

Estima cada suma o resta

1) 48 + 12 6) 946 – 894

2) 55 – 32 7) 462 + 299

3) 69 + 78 8) 1.345 + 1.907

4) 316 + 176 9) 5.263 + 3.802

5) 525 – 371 10)7.407 – 5.001

Explica con tus palabras como se estima usando el redondeo.

_______________________________________________________________________

35
N°32. Ejercitando “Estimación por redondeo”

Recuerda que podemos redondear al valor posicional mayor para estimar

1) 62 + 13 16)9.504 – 2.316

2) 1.307 + 2.804 17)651 – 442

3) 57 – 12 18) 3.908 – 1.907

4) 3.409 + 1.501 19)481 + 903

5) 19 + 23 20) 6.681 + 2.408

6) 7.652 – 4.999 21)367 + 597

7) 16 + 41 22) 7.541 + 1.916

8) 2.904 + 1.301 23) 707 - 550

9) 48 – 39 24) 8.003 – 5.004

10) 4.707 + 1.196 25)929 + 809

11)75 - 61 26) 6.309 – 3.504

12) 6.208 – 3.806 27)746 - 216

13)329 + 407 28) 2.501 – 1.004

14) 9.407 – 8.452 29)999 – 199

15)243 – 108 30) 6.708 + 9.403

36
N°33. Ejercitando “En Espiral”

Responde en 1 minuto:

1) 41 + 10 = 16) 215 + 10 =

2) 75 + 9 = 17) 100 + 500 =

3) 30 + 20 = 18) 126 + 9 =

4) 35 + 11 = 19) 800 + 600 =

5) 18 + 29 = 20) 323 + 11 =

6) 48 + 17 21) 2 x 18 =

7) 9 + 82 = 22) 416 + 309

8) 93 + 19 23) 550 – 241

9) 20 + 50 = 25) 1.000 + 3.000 =

10)11 + 95 = 26) 9 + 3.025 =

11)91 + 10 = 27) 1.901 + 3.207

12)42 + 29 28) 5.000 + 7.000 =

13)9 + 64 = 29) 6.541 – 2.004

14)75 + 92 30) 8.007 – 1.650

37
N°34. Repasando “Tablas del 2, 3 y 5”

Completa y memoriza las tablas:

2• 1= 3 •1 = 5 •1 =

2 •2= 3 • 2= 5 •2=

2 •3= 3 • 3= 5 •3 =

2•4 = 3•4= 5 •4=

2 •5 = 3•5= 5•5 =

2• 6 = 3 •6= 5 •6=

2 •7 = 3 •7= 5•7 =

2 •8 = 3 •8= 5•8 =

2 •9 = 3 •9 = 5 •9=

2 • 10 = 3 • 10 = 5 • 10 =

2 • 11 = 3 • 11 = 5 • 11 =

2 • 12 = 3 • 12 = 5 • 12 =

¡Estas tablas son la base de las otras y debes memorizarlas!

38
N°35. Aprendiendo “Tablas del 2, 4 y 8”

Completa y observa:

2 • 1 =2 4 •1 = 4 8 • 1 = 8

2 • 2= 4 •2 = 8 • 2 =

2 •3 = 4 •3 = 8 • 3 =

2 •4 = 4 •4 = 8 • 4 =

2 •5 = 4 •5 = 8 • 5 =

2 •6 = 4 •6 = 8 • 6 =

2 •7 = 4 •7 = 8 • 7 =

2 •8 = 4 •8 = 8 • 8 =

2 •9 = 4 •9 = 8 • 9 =

2 • 10 = 4 • 10 = 8 • 10 =

2 • 11 = 4 • 11 = 8 • 11 =

2 • 12 = 4 • 12 = 8 • 12 =

x 2 x2

39
N°36. Aprendiendo “Tablas del 3, 6 y 9”

Completa y observa:

3 • 1 = 6 • 1 = 9 • 1 =

3 • 2 = 6 • 2 = 9 • 2 =

3 • 3 = 6 • 3 = 9 • 3 =

3 • 4 = 6 • 4 = 9 • 4 =

3 • 5 = 6 • 5 = 9 • 5 =

3 • 6 = 6 • 6 = 9 • 6 =

3 • 7 = 6 • 7 = 9 • 7 =

3 • 8 = 6 • 8 = 9 • 8 =

3 • 9 = 6 • 9 = 9 • 9 =

3 • 10 = 6 • 10 = 9 • 10 =

3 • 11 = 6 • 11 = 9 • 11 =

3 • 12 = 6 • 12 = 9 • 12 =

x2

x3

40
N°37. Aprendiendo “Tablas del 5 y 10”

Completa y observa:

5 • 1 =5 10 • 1 = 10

5 • 2 = 10 • 2 =

5 • 3 = 10 • 3 =

5 • 4 = 10 • 4 =

5 • 5 = 10 • 5 =

5 • 6 = 10 • 6 =

5 • 7 = 10 • 7 =

5 • 8 = 10 • 8 =

5 • 9 = 10 • 9 =

5 • 10 = 10 • 10 =

5 • 11 = 10 • 11 =

5 • 12 = 10 • 1 2 =

: 2

41
N°38. Aprendiendo “Tabla del 7”

Completa y memoriza:

7 • 1 =

7 • 2 =

7 • 3 =

7 • 4 =

7 • 5 =

7 • 6 =

7 • 7 =

7 • 8 =

7 • 9 =

7 • 10 =

7 • 11 =

7 • 12 =

Ejercicios:

Completa sin buscar la respuesta en el listado anterior:

1) 7 x 3 = 11) 7 x ___ = 56

2) 7 x 4 = 12) ___ x 7 = 42

3) 10 x 7 = 13) 7 x ___ = 21

4) 7 x 2 = 14) 7 x ___ = 35

5) 7 x 5 = 15) 7 x ___ = 77

6) 7 x 12 = 16) ___ x 7 = 28

7) 7 x 7 = 17) 7 x ___ = 84

8) 9 x 7 = 18) ___ x 7 = 70

9) 6 x 7 = 19) ___ x 7 = 14

10) 8 x 7 = 20) __ x ___= 49

42
N°39. Ejercitando “Tablas de Multiplicar”

Recuerda que las tablas debes memorizarlas

1) 3 • 5 = 16) 2 • 12 =

2) 3 • 9 = 17) 10 • 4 =

3) 6 • 5 = 18) 4 • 6 =

4) 12 • 5 = 19) ____ • 4 = 28

5) 8 • 5 = 20 ) 6 • 6 =

6) 2 • 5= 21) 9 • 2 =

7) ____ • 5 = 25 22) 4 • 8 =

8) ____• 3 = 15 23) 8 • ____ = 48

9) ____ • 7 = 84 24 ) 12 • 5 =

10) ____ • 8 = 48 25) 9 • 9 =

11) ____• 7 = 42 26) 5 • 10 =

12) ____• 9 = 27 27 ) 10 • 12 =

13) 9 • ____ = 18 28) 7 • 9 =

14) 3 • ____ = 18 29) 9 • 5 =

15) 7 • 7 = 30) 8 • 8 =

43
N°40. Ejercitando “Tablas de Multiplicar”

Recuerda que las tablas debes memorizarlas

1) 2 • 3 = 16) ____ • 3 = 21

2) 3 • 3 = 17) 8 • _____ = 32

3) 4 • 4 = 18) ____ • 7 = 35

4) 2 • 5 = 19) ____ • 2 = 18

5) 6 • 7 = 20) 6 • ____ = 54

6) 8 • 2 = 21) 7 • ____ = 49

7) 4 • 3 = 22) ____ • 12 = 60

8) 5 • 5 = 23) _____ • 8 = 64

9) 4 • 7 = 24) ____ • 9 = 72

10) 7 • 6 = 25) _____ • 7 = 70

11) 3 • 8 = 26) 2 • ____ = 24

12) 9 • 9 = 27 ) 11 • ____ = 33

13) 4 • 6 = 28) 4 • ____ = 48

14) 6 • 6 = 29) ____ • 8 = 96

15) 12 • 9 = 30) 7 • _____ = 77

44
N°41. Ejercitando “En Espiral”

Responde en 1 minuto:

1) 32 + 10 = 16) 600 + 500 =

2) 50 + 20 = 17) 9 + 512 =

3) 82 + 9 = 18) 316 + 11 =

4) 2 • 5 = 19) 5 • 10 =

5) 66 + 11 = 20) 6 • 9 =

6) 15 + 15 = 21) 7 00 + 800 =

7) 6 • 8 = 22) 694 + 10 =

8) 7 • 6 = 23) 25 + 25 =

9) 5 • 4 = 24) 4 • 12 =

10) 70 + 40 = 25) 9000 + 5000 =

11) 95 + 10 = 26) 3407 `+ 9 =

12) 9 `+ 9 = 27) 11 • 6 =

13) 11 + 42 = 28) 4 • 8 =

14) 34 + 29 = 29) 7000 + 11 =

15) 9 • 9 = 30) 12 • 6 =

45
N°42. Aprendiendo “Tabla del 11”

Anteriormente memorizaste hasta la tabla del 10 x 12.

Ahora completarás y memorizarás la tabla del 11.

Completa los siguientes productos. Recuerda usar la conmutatividad en los que ya has
memorizado al trabajar con las tablas anteriores.

1) 1 x 11 =

2) 2 x 11 =

3) 3 x 11 =

4) 4 x 11 =

5) 5 x 11 =

6) 6 x 11 =

7) 7 x 11 =

8) 8 x 11 =

9) 9 x 11 =

10) 10 x 11 =

11) 11 x 11 =

12) 12 x 11 =

Observa y responde:

¿Qué regularidad observas en los productos de la tabla del 11?

__________________________________________________________________________

46
N°43. Aprendiendo “Tabla del 12”

Ahora completarás y memorizarás la tabla del 12.

Completa los siguientes productos. Recuerda usar la conmutatividad en los que ya has
memorizado al trabajar con las tablas anteriores.

1) 1 x 2 = 13)1 x 10= 25)1 x 12 =

2) 2 x 2 = 14)2 x 10= 26)2 x 12 =

3) 3 x 2 = 15)3 x 10= 27)3 x 12 =

4) 4x 2 = 16)4 x 10= 28)4 x 12 =

5) 5 x 2 = 17)5 x 10 = 29)5 x 12 =

6) 6 x 2 = 18)6 x 10= 30)6 x 12 =

7) 7 x 2 = 19)7 x 10 = 31)7 x 12 =

8) 8 x 2 = 20)8 x 10= 32)8 x 12 =

9) 9 x 2= 21)9 x 10= 33)9 x 12 =

10)10 x 2 = 22)10 x 10= 34)10 x 12 =

11)11 x 2= 23)11 x 10 = 35)11 x 12 =

12)12 x 2 = 24)12 x 10= 36)12 x 12 =

Observa y responde:

¿Cómo puedes usar los productos de la tabla del 2 y del 10 para obtener los de la
tabla del 12?

__________________________________________________________________________

47
N°44. Ejercitando “Tabla del 11 y 12”

“Recuerda que las tablas deben memorizarse”.

1)11x 1 = ___ 16) 11 x 11= ___

2)3 x 11 = ___ 17) 12 x 11 = ___

3)12x 2 = ___ 18) ___ x 12 = 36

4)2x ___= 22 19) 6 x 12 = ___

5)1x 12= ___ 20) 11 x 12 = ___

6) 8 x 11= ___ 21) 12 x 3 = ___

1) 9 x 12 = ___ 22) 10 x ___ = 120

8) ___ x 12 = 60 23) 5 x 12 = ___

9) 12 x 3 = ___ 24) 9 x 11 = ___

10) 11 x 6 = ____ 25) ___ x 12 = 72

11) 11 x __ = 77 26) 11 x 10 = ___

12) 4 x 12 = ___ 27) 11 x 5 = ____

13) 12 x 8 = ___ 28) 12 x 7 = ____

14) 11 x __ = 121 29) 10 x 12 = ___

15) 8 x 11 = ___ 30) 9 x ____ = 108

48
N°45. Ejercitando “En Espiral”

Responde en 1 minuto:

1) 3 x 8 = 16)12 x 5 =

2) 6 x 3 = 17)6 x 4 =

3) 2 x 5 = 18)7 x 3 =

4) 10 x 3 = 19)9 x 7 =

5) 7 x 7 = 20)2 x 12 =

6) 6 x 5 = 21)11 x 11=

7) 9 x 3 = 22)9 x 4=

8) 11 x 8 = 23)9 x 10 =

9) 9 x 9 = 24)6 x 4 =

10)12 x 3 = 25)9 x 5 =

11)3 x 12 = 26)2 x 7=

12)5 x 9 = 27)8 x 8 =

13)6 x 7 = 28)12 x 8 =

14) 6 x 6 = 29)12 x 12 =

15)8 x 7 = 30)11 x 12 =

49
N°46. Ejercitando “En Espiral”

Responde en 1 minuto:

1) ___ x 3 = 6 16) 6 x ___ = 42

2) 5 x 4 = ___ 17) 8 x ___ = 72

3 ) 4 x ___ = 36 18) ___ x 8 = 48

4 ) 3 x ___ = 33 19) 6 x ___ = 36

5) ___ x 7 = 28 20) 5 x ___ = 60

6) 7 x ___ = 56 21) 6 x 10 = ___

7) 6 x 8 = ___ 22) 12 x 9 = ___

8) ___ x 9 = 63 23) 7 x ___ = 49

9) ___ x ___ = 121 24) 9 x ___ = 81

10) 9 x ___ = 90 25) 12 x 12 = ___

11) 4 x ___ = 32 26) 4 x ___ = 28

12 ) 9 x 6 = ___ 27) 9 x ___ = 45

13) ___ x 11 = 88 28) 5 x ___ = 40

14) 2 x 7 = ___ 29) ___ x 11 = 132

15 ) 12 x 8 = ___ 30) 10 x ___ = 100

50
N°47. Aprendiendo “Multiplicaciones por Potencias de 10”

Observa la primera tabla y luego completa las siguientes:

x1 x 10 x 100 x 1000

2 2 20 200 2000

x1 x 10 x 100 x 1000

x1 x 100

4 40 4000

x 10 x 100 x 1000 x 10000

5 5000

Según la información de la tabla completa:

2 x 100=____________

3 x 100=____________

4 x 100=____________

5 x 100=____________

¿Cuántos ceros tienen los productos anteriores?_______

2 x 1000=____________

3 x 1000=____________

4 x 1000=____________

5 x 1000=____________

¿Cuántos ceros tienen los productos anteriores?_______

51
N°48. Aprendiendo “Multiplicaciones por Potencias de 10”

Completa:

3 x 100 =

7 x 1000 =

9 x 10000 =

¿Cuál es la primera cifra de 9 x 10000?_______

¿Cuántos ceros tiene el producto de 9 x 10000?_________

“Recuerda que para multiplicar un número por una potencia de 10 se agregan los
ceros de la potencia de 10 a continuación del número”.

Completa los productos:

1) 2 x 10=

2) 10 x 2=

3) 3 x 10=

4) 10 x 3=

5) 5 x 100=

6) 100 x 5=

7) 7 x 1000=

8) 8 x 1000=

9) 1000 x 6=

10) 1000 x 13 =

52
N°49. Ejercitando “Multiplicaciones por Potencias de 10”

“Recuerda que para multiplicar un número por una potencia de 10 se agregan los
ceros de la potencia de 10 a continuación del número”.

1) 5 x 10 = 16) 100 x 6=

2) 3 x 10= 17) 9 x 1000=

3) 10 x 4= 18) 1000 x 6=

4) 100 x 5= 19) 2 x 1000=

5) 4 x 1000= 20) 5 x 1000=

6) 100 x 7= 21) 8 x 100=

7) 8 x 1000= 22) 9 x 100=

8) 9 x 1000= 23) 10 x 100=

9) 1000 x 5= 24) 11 x 100=

10) 100 x 3= 25) 12 x 100=

11) 2 x 1000= 26) 13 x 100=

12) 1 x 10000= 27) 14 x 100=

13) 6 x 10000= 28) 16 x 1000=

14) 10000 x 7= 29) 1000 x 19=

15) 8 x 1000= 30) 23 x 10000=

53
N°50. Aprendiendo “Multiplicaciones con un Factor Múltiplo de 10”

Observa la primera tabla y luego completa las siguientes:

x3 x 30 x 300 x 3000

2 6 60 600 6000

x4 x 40 x 400 x 4000

x5 x 50 x 500 x 5000

x6 x 60 x 600 x 6000

Según la información de la tabla completa:

2 x 300=____________

2 x 400=____________

2 x 500=____________

2 x 600=____________

2 x 3000=____________

2 x 4000=____________

2 x 5000=____________

2 x 6000=____________

¿Qué caracteriza a los productos anteriores?, ¿cómo se resuelven?

________________________________________________________________________

54
N°51. Ejercitando “Multiplicaciones con un Factor múltiplo de 10”

“Recuerda que para multiplicar un número por un múltiplo de 10 se multiplican los


números sin considerar los ceros y luego se agrega la cantidad de ceros que tiene el
múltiplo de 10”

1) 3 x 30 = 16) 3.000 x 9=

2) 40 x 5= 17) 5.000 x 5=

3) 6 x 400= 18) 9 x 9.000=

4) 700 x 3= 19) 7 x 1.200=

5) 900 x 2= 20) 6 x 4.000=

6) 4.000 x 7= 21) 5.000 x 3=

7) 3.000 x 12= 22) 6.000 x 5=

8) 6 x 800= 23)7.000 x 8=

9) 2 x 900= 24) 3 x 8.000=

10) 3000 x 7= 25)1.000 x 10=

11) 500 x 8= 26) 2 x 8000=

12) 600 x 7= 27) 6.000 x 6=

13) 700 x 11= 28) 4.000 x 7=

14) 9 x 7.000= 29) 9.000 x 4=

15) 400 x 5= 30)1.200 x 5=

55
N°52. Ejercitando “En Espiral”

Responde en 1 minuto:

1) 6 x 9 = 16) 5 x 3000 =

2) 36 + 10 = 17) 6 x 6 =

3) 8 x 7 = 18) 1.300 + 215 =

4) 30 + 90 = 19) 2 x 12 =

5) 3 x 50 = 20) 100 x 300 =

6) 56 + 24 = 21) 100 x 3 =

7) 29 + 11 = 22) 60 x 7 =

8) 200 x 7 = 23) 9 x 1000 =

9) 38 + 20 = 24) 991 + 207

10) 125 + 9 = 25) 4000 x 5 =

11) 46 + 39 26) 300 + 6.000 =

12) 66 + 41 = 27) 9 x 600 =

13) 9 + 54 = 28) 5.489 – 2.004

14) 601 + 309 29) 6 x 5=

15) 73 + 59 30) 7.007 – 662

56
N°53. Aprendiendo a “Multiplicar con Factores Múltiplos de 10”

Calcula y escribe la respuesta sobre la línea:

30 x 20=____________

300 x 200=____________

300 x 20=_____________

Observa las siguientes multiplicaciones:

20 x 40 = 800

50 x 300= 15000

600 x 700= 420000

¿Cómo se relaciona la cantidad de ceros en el producto con los ceros de los factores?

________________________________________________________________________

¿Cómo se obtienen los números que no son ceros en los productos anteriores?

________________________________________________________________________

¿Cómo se puede calcular rápidamente el producto entre 400 y 600?

________________________________________________________________________

Calcula:

1) 40 x 3=

2) 300 x 60=

3) 50 x 700=

4) 700 x 300=

5) 20 x 900=

6) 800 x 80=

7) 40 x 50=

8) 600 x 2000=

9) 800 x 700=

57
N°54. Ejercitando “Multiplicaciones con Factores Múltiplos de 10”

“Recuerda que para multiplicar múltiplos de 10 se multiplican los números sin


considerar los ceros y luego se agregan los ceros que juntan ambos factores”

1) 60 x 40= 16) 700 x 60=

2) 5 x 50= 17) 6000 x 40=

3) 700 x 20= 18) 4000 x 50=

4) 600 x 60= 19) 500 x 500=

5) 500 x 60= 20) 7000 x 30=

6) 20 x 7000= 21) 6000 x 50=

7) 800 x 200= 22) 800 x 60=

8) 400 x 5= 23) 120 x 40=

9) 300 x 90= 24) 1100 x 30=

10) 200 x 60= 25) 300 x 400=

11) 800 x 800= 26) 5000 x 70=

12) 20 x 400= 27) 9.000 x 30=

13) 600 x 60= 28) 50 x 1200=

14) 100 x 200= 29) 600 x 200=

15) 400 x 700= 30) 70 x 7.000=

58
N°55. Repasando “Divisiones como Operaciones Inversas de las Tablas”

¿Recuerdas qué es una familia de operaciones?.

Observa:

2x3=6 6:2=3

3x2=6 6:3=2

5 x 4 = 20 20 : 5= __

4 x 5 = 20 20 : 4 = __

Cada una de las divisiones anteriores las puedes responder usando la multiplicación
asociada en la familia de operaciones:

 Si quiero saber cuánto es 20:5 pienso qué número multiplicado por 5 da 20, ¿cuál es
ese número?, complétalo en la tabla.

 Si quiero saber cuánto es 20:4 pienso qué número multiplicado por 4 da 2º, ¿cuál es
ese número?, complétalo en la tabla

 También puedes saber cuál es el cociente en las divisiones anteriores reconociendo


las familias de operaciones. 4, 5 y 20 forman una familia de multiplicación y división.

Completa los números que faltan:

3 x 7 = 21 21 : 3 = __

5 x 8 = 40 40 : 5 = __

6 x 9 = 54 54 : 6 = __

4 x 8 = 32 32 : 4 = __

6 x 7 = __ __ : 6 = 7

7 x 8 = __ __ : 7 = 8

9 x 8= __ __ : 9 = __

59
N°56. Ejercitando “Divisiones”

“Recuerda que estas divisiones las puedes responder usando la multiplicación


asociada”

1) 8 : 2 = 16) 42: 6=

2) 9 : 3 = 17) 35 : 7 =

3) 12: 2 = 18) 42 : 6 =

4) 18 : 3 = 19) 45 : 5 =

5) 20 : 4 = 20) 49 : 7 =

6) 18 : 2 = 21) 36 : 6 =

7) 12 : 3 = 22) 27 : 9 =

8) 14 : 2 = 23) 64 : 8 =

9) 15 : 5 = 24) 63 : 9 =

10) 24 : 4 = 25) 72 : 8 =

11) 20 : 5 = 26) 56 : 7 =

12) 24 : 6 = 27) 50 : 10 =

13) 24 : 3 = 28) 81 : 9 =

14) 30 : 5 = 29) 44 : 11 =

15) 32 : 4 = 30) 36 :12 =

60
N°57. Aprendiendo “Dividir con Dividendo Múltiplo de 10”

Observa las siguientes divisiones:

8:2=4

80 : 2 = 40

800 : 2 = 400

8.000 : 2 = 4.000

Responde:

¿Qué tienen en común las divisiones anteriores?

_________________________________________________________________

¿En qué se diferencian?

_________________________________________________________________

Completa la siguiente secuencia:

12 : 4 =

120 : 4 =

1.200 : 4 =

12.000 : 4 =

¿Cuál será el cociente entre 12.000.000 y 4?__________________

Calcula el cociente en las siguientes divisiones:

1) 30 : 3 = 6) 1.200 : 6 =

2) 50 : 5 = 7) 400 : 5 =

3) 90 : 3 = 8) 200 : 4 =

4) 60 : 3 = 9) 3.000 : 6 =

5) 800 : 4 = 10) 1.000 : 5 =

61
N°58. Ejercitando “Divisiones con Dividendo Múltiplo de 10”

“Recuerda que para calcular divisiones con el dividendo múltiplo de 10 se calcula la


división sin considerar los ceros y luego se agrega al cociente la cantidad de ceros
que no fueron considerados del dividendo”

1) 20 : 2 = 16) 210 : 3 =

2) 40 : 2 = 17) 810 : 9 =

3) 60 : 2 = 18) 250 : 5 =

4) 60 : 3 = 19) 240 : 6 =

5) 80 : 4 = 20) 2.800 : 4 =

6) 400 : 2 = 21) 2.700 : 9 =

7) 800 : 4 = 22) 64.000 : 8 =

8) 300 : 3 = 23) 56.000 : 7=

9) 5.000 : 5 = 24) 42.000 : 6 =

10) 9.000 : 3 = 25) 45.000 : 9 =

11) 12.000 : 4 = 26) 21.000 : 7 =

12) 12.000 : 6 = 27) 33.000 : 11 =

13) 720 : 8 = 28) 50.000 : 10 =

14) 360 : 6 = 29) 48.000 : 12 =

15) 140 : 7 = 30) 60.000 : 12 =

62
N°59. Ejercitando “En Espiral”

Responde en 1 minuto:

1) 73 + 10 = 16) 12 x 1000=

2) 3 x 100 = 17) 7 x 8 =

3) 2 x 12 = = 18) 1.500 + 415 =

4) 600 + 500 = 19) 11 x 11 =

5) 300 x 5 = 20) 1.000 x 3.000 =

6) 14 : 7 = 21) 20 x 400 =

7) 45 : 9 = 22) 60 x 700 =

8) 20 x 800 = 23) 900 : 3 =

9) 16 + 25 = 24) 1.200 : 6 =

10) 28 + 11 = 25) 2000 x 50 =

11) 76 + 12 26) 3.000 : 10 =

12) 420 : 7 = 27) 144 : 12 =

13) 9 + 22 = 28) 8.241 – 2.004

14) 315 + 243 29) 9 x 6 =

15) 72: 8 = 30) 3.600 : 6 =

63
N°60. Aprendiendo “Triples hasta el triple de 15”

Recuerda que el triple de un número equivale a tres veces un número:

El triple de 5 = 5 + 5 + 5 = 3 x 5 = 15

Por esto, los triples hasta el triple de 12 ya los conoces,

¡Estos valores son los resultados de la tabla del 3!

Ahora vas a completar hasta el triple de 15. Recuerda memorizar especialmente los tres
últimos valores.

Completa y memoriza:

1) El triple de 2 =

2) El triple de 3 =

3) 4 + 4 + 4 =

4) 5 + 5 + 5 =

5) 3 x 6 =

6) 3 x 7 =

7) El triple de 8 =

8) El triple de 9 =

9) 10 x 3 =

10) 3 x 11 =

11) 12 x 3 =

12) 3 x 13 =

13) 3 x 14 =

14) El triple de 15 =

64
N°61. Ejercitando “En Espiral”

Responde en 1 minuto:

1) El triple de 7 = 16) 11 x 1000=

2) 100 x 8 = 17) 7 x 7 =

3) 3 x 12 = = 18) 3.200 + 815 =

4) 16 + 15 + 4 = 19) El doble de 19 =

5) El doble de 15= 20) 300 x 300 =

6) 28 : 7 = 21) 3 x 13 =

7) 81 : 9 = 22) 60 x 700 =

8) 30 x 900 = 23) 12.000 : 3 =

9) 42 + 23 = 24) 4.200 : 6 =

10) 14 + 14 + 14 = 25) El triple de 11 =

11) 116 + 42 26) 8.000 : 2 =

12) 7000 : 7 = 27) 132 : 12 =

13) 9 + 57 = 28) 6.241 – 943

14) 315 + 243 29) 9 x 12 =

15) 56: 8 = 30) 1.320 : 12 =

65
N°62. Aprendiendo “Estimación de Productos por Redondeo”

Podemos estimar productos usando el redondeo de sus factores y luego resolviendo la


multiplicación entre múltiplos de 10.

Ejemplo:

116 x 42 100 x 40 =4.000

También podría redondearse de la siguiente forma:

116 x 42 120 x 40 =4.800

¿Cuál de las anteriores es una mejor estimación?, ¿por qué?

______________________________________________________________________

Ejercicios:

En cada caso estima usando el redondeo. Si tu habilidad de cálculo mental lo permite, usa el
redondeo que permita mayor precisión en el resultado:

1) 45 x 34

2) 65 x 78

3) 24 x 88

4) 33 x 29

5) 17 x 82

6) 125 x 43

7) 107 x 42

8) 154 x 24

9) 141 x 29

10) 354 x 47

66
N°63. Aprendiendo “Propiedades de la Multiplicación”

Propiedad Conmutativa:

Completa usando la propiedad conmutativa:

3x4=4x3

6 x 3 = ___ x ___

En general, la propiedad conmutativa se representa como: a x b = ____ x _____

Propiedad Asociativa

Observa el ejemplo de la propiedad asociativa y completa el siguiente:

1) 3 x ( 4 x 5 ) = (3 x 4) x 5

3 x 20 = 12 x 5

60 = 60

2) 2 x (3 x 6) = (2 x ___ ) x ____

2 x ____ = ____ x _____

____ = ____

En general, la propiedad asociativa se representa como:(a x b) x c = a x (___ x ___)

Neutro de la Multiplicación

Completa:

9 x 1 = ___

1 x 12 = ___

En general, la propiedad del neutro de la multiplicación se representa: a x 1 = 1 x a = a

Propiedad Absorbente del Cero

Completa:

4 x 0 =___

3 x 0 x 12 = ___

En general, la propiedad absorbente del cero se representa: a x 0 = 0 x a = 0

67
N°64. Aprendiendo “Usar las Propiedades de la Multiplicación”

Las propiedades de la multiplicación nos facilitan cálculos.

Ejemplos:

1) Puedes usar la asociatividad para elegir los productos que es conveniente resolver
primero:

6 x 4 x 5 = (6 x 4 ) x 5 = ____ x 5 = _____

6 x 4 x 5 = 6 x (4 x 5) = 6 x ____ = _____

¿Cuál de las multiplicaciones anteriores es más sencilla de resolver mentalmente?

2) Resolvamos 2 x 8 x 5:

2 x 8 x 5 = (2 x 8) x 5 = 16 x 5 = 80

Mentalmente es más sencillo reordenar la multiplicación anterior usando la


conmutatividad:

2 x 8 x 5 = 2 x 5 x 8 = (2 x 5) x 8 = 10 x 8 = 80

3) ¿Cuánto vale el producto 5 x 4 x 6 x 0 x 2?

____________________________________________________________

Ejercicios:

Usa las propiedades para resolver las multiplicaciones, de forma que te permita usar el
cálculo mental. Encierra en un círculo los factores por los que te conviene comenzar:

1) 5 x 2 x 12 =

2) 8 x 2 x 5 =

3) 6 x 9 x 5 =

4) 12 x 2 x 0 =

5) 4 x 9 x 5 =

6) 2 x 6 x 8 =

7) 3 x 4 x 0 x 9 =

8) 2 x 5 x 4 x 5 =

68
N°65. Ejercitando “Uso de las propiedades de la Multiplicación”

“ Recuerda que las propiedades de la multiplicación nos facilitan cálculos”.

1) 2 x 5 x 9 =

2) 9 x 2 x 5 =

3) 6 x 4 x 5 =

4) 9 x 2 x 0 =

5) 4 x 4 x 5 =

6) 2 x 5 x 8 =

7) 3 x 9 x 10 =

8) 3 x 4 x 0 x 9 =

9) 4 x 5 x 6 x 5 =

10) 3 x 5 x 3 =

11) 9 x 3 x 4 =

12) 9 x 8 x 5 =

13) 11 x 4 x 5 =

14) 8 x 9 x 6 x 0 =

15) 6 x 8 x 5 =

69
N°66. Aprendiendo “La Propiedad Distributiva”

La propiedad de la multiplicación sobre la adición dice que:

3 x (4 + 5) = (3 x 4) + (3 x 5)

Si resolvemos el lado izquierdo de la igualdad anterior tenemos que:

3 x (4 + 5) = 3 x 9 = 27

Si resolvemos el lado derecho de la igualdad anterior tenemos que:

(3 x 4) + (3 x 5) = 12 + 15 = 27

En general, siempre se cumple que:

a x (b + c) = (a x b) + (a x c)

Usa la propiedad anterior para completar las igualdades:

1) 4 x ( 6 + 7) = (___x 6 ) + (___x 7)

= ______ + ________

= ________________

2) 3 x ( 2 + 9) = (___x 2 ) + (___x 9)

= ______ + ________

= ________________

3) 5 x ( 6 + 8) = ( 5 x ___ ) + ( 5 x ___)

= ______ + ________

= ________________

4) 6 x ( 3 + 5) = ( ___ x ___ ) + ( ___ x ___)

= ______ + ________

= ________________

70
N°67. Aprendiendo “La Propiedad Distributiva”

La propiedad distributiva sirve para resolver algunos cálculos en forma mental

Observa:

5 x 14 = 5 x (10 + 4)
50 20
= (5 x 10) + (5 x 4)

= 50 + 20

= 70 70

En este caso el factor 14 se descompone como 10 + 4

Ejercicios:

En cada caso usa la propiedad distributiva descomponiendo el segundo factor, luego escribe
los productos parciales en las orejas del oso y el total en la nariz:

1) 2 X 32 = 2 X (30 + 2) = (2 x ___) + ( 2 x ___)

2) 4 X 53 = 4 x ( __ + ___) = ( ___ x ____) + (___ x ___)

3) 6 x 47 =____ x ( __ + ___) = ( ___ x ____) + (___ x ___)

71
N°68. Ejercitando “La propiedad Distributiva”

Completa los productos parciales en las orejas del oso y el total en la nariz.

1) 2 x 34 = 5) 8 x 57 =

6) 6 x 52 =

2) 7 x 42 =

7) 9 x 26 =

3) 5 x 92 =

8) 8 x 35 =

4) 4 x 73 =

72
N°69. Ejercitando “Propiedad Distributiva”

2 x 54
100 8

108

2 X 54 = 100 + 8

= 108

En cada caso, completa los productos parciales y el total:

1) 2 x 43 = _____ + _____ = _____

2) 4 x 72 = _____ + _____ = _____

3) 4 x 51 = _____ + _____ = _____

4) 5 x 63 = _____ + _____ = _____

5) 7 x 52 = _____ + _____ = _____

6) 8 x 36 = _____ + _____ = _____

7) 8 x 16 = _____ + _____ = _____

8) 6 x 25 = _____ + _____ = _____

9) 7 x 53 = _____ + _____ = _____

10) 5 x 87 = _____ + _____ = _____

73
N°70. Ejercitando “En Espiral”

Responde en 1 minuto:

1) 6 x 8 = 16) 9 x 10.000=

2) 100 x 9 = 17) 3 x 12 =

3) 4 x 11 = = 18) 600 + 115 =

4) 5 x 23 = _____ + _____ = _____ 19) El doble de 23 =

5) El triple de 14= 20) 4.000 x 4.000 =

6) 35 : 7 = 21) 7 x 13 = _____ + _____ = _____

7) 72 : 9 = 22) 20 x 500 =

8) 200 x 80 = 23) 12.000 : 6 =

9) 72 + 28 = 24) 4.200 : 6 =

10) 15 + 15 + 15 = 25) El triple de 10 =

11) 109 + 126 26) 527 – 123

12) 6000 : 2 = 27) 4.000 : 2 =

13) 11 + 54 = 28) 144 : 12 =

14) 4 x 82 = _____ + _____ = _____ 29) 8 x 24 = _____ + _____ = ____

15) 64: 8 = 30) 12 x 5 =

74