Vous êtes sur la page 1sur 10

Cours de maths en 5ème

Le calcul littéral

Cours de mathématiques en cinquième - Tous nos cours sur https://www.mathovore.fr/cours-maths


VERS D’AUTRES MÉTHODES DE CALCUL
X - Écris de deux façons différentes l’aire du rectangle PLUS :
.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Conclus : ...................................................................................................................

. Y - Écris de deux façons l’aire du rectangle ALOI :


..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Conclus : ................................................................................................................................

Z - Alexis a planté neuf rangées de quinze cerisiers chacune.


Trois rangées ont complètement gelé.
Il lui reste :
.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

Conclus : ............................................................................................................................

[ - La surface ci-dessous est disposée de deux manières. Exprime chaque fois son aire.

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
a

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Conclus:
..........................................................................................................................
Conclusion générale :

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................
LA DISTRIBUTIVITÉ
Procédé de MULTIPLICATION d’une SOMME(ou d’une DIFFÉRENCE) par un NOMBRE

X - Formulaire
a) Produit d’une somme de deux nombres (b + c) par un nombre a :

a × (b + c) = a × b + a × c

On distribue le facteur a sur chaque terme de la somme (b + c) et on ajoute les produits obtenus.

Remarque : la formule peut s’écrire aussi : (on sous-entend le signe de la multiplication)

a (b + c ) = ab + ac

Exemples :

5 × (7 + 13) = 5 × 7 + 5 × 13 = 35 + 65 = 100
Remarque :
Dans ce cas, le calcul respectant la priorité des parenthèses est beaucoup plus simple !
5 × ( 7 + 13) = 5 × 20 = 100

3 × ( 6 + x ) = 3 × 6 + 3 × x = 18 + 3x
Remarque :
Là, seule la méthode de distributivité permet d’avancer dans le calcul ; l’addition (6 + x) étant impossible.

b) Produit d’une différence de deux nombres (b – c) par un nombre a :

a × (b − c) = a × b − a × c

On distribue le facteur a sur chaque terme de la différence (b + c) et on retranche les produits obtenus.

Remarque : la formule peut s’écrire aussi : (on sous-entend le signe de la multiplication)

a (b − c ) = ab − ac

Exemples :

5 × (17 − 13) = 5 × 17 − 5 × 13 = 85 − 65 = 20
Remarque :
Dans ce cas, le calcul respectant la priorité des parenthèses est beaucoup plus simple !
5 × (17 − 13) = 5 × 4 = 20

3 × ( 6 − x ) = 3 × 6 − 3 × x = 18 − 3x
Remarque :
Là aussi, la soustraction (6 - x) étant impossible, il n’y a donc pas d’autre méthode.

Y - Utilisations du formulaire
a) Pour le calcul mental :

97 ×101 = 97 × (100 + 1) = 97 ×100 + 97 ×1 = 9700 + 97 = 9797


34 × 99 = 34 × (100 − 1) = 34 ×100 − 34 × 1 = 3400 − 34 = 3366
b) Pour savoir réduire des expressions avec des lettres :

Exemple :

Partant d’un nombre x, on lui ajoute 7 ; on multiplie le résultat par 5 puis on retranche 26, soit :
+7
x ⎯⎯ ×5
→ x + 7 ⎯⎯ → 5 × ( x + 7 ) ⎯⎯→
−26
5 × ( x + 7 ) − 26
En appliquant les règles de calcul : priorité à la multiplication par 5 et distributivité du facteur 5
5 × ( x + 7 ) − 26 = 5 × x + 5 × 7 − 26 = 5 x + 35 − 26 = 5 x + 9
Ce programme de calcul peut donc être réduit à :
Partant d’un nombre x, on le multiplie par 5 et on ajoute 9.

Remarque :

Ce programme peut être vérifié en remplaçant x par un nombre connu (par exemple x = 7)
+7 ×5 −26
7 ⎯⎯ →14 ⎯⎯ → 70 ⎯⎯→ 44
ou :
5 × ( 7 + 7 ) − 26 = 5 ×14 − 26 = 70 − 26 = 44
et avec le programme réduit :
5 × 7 + 9 = 35 + 9 = 44

c) Pour mettre un nombre en facteur commun :

Exemples :

16 ×13 + 16 ×17 = 208 + 272 = 480 (priorité aux calculs des produits)
or, 16 × (13 + 17 ) = 16 × 30 = 480 (priorité au calcul entre parenthèses)
donc 16 ×13 + 16 ×17 = 16 × (13 + 17 )
On a mis 16 en facteur commun.

28 ×19 − 28 × 15 = 532 − 420 = 112


28 × (19 − 15 ) = 28 × 4 = 112
donc 28 × 19 − 28 ×15 = 28 × (19 − 15 )
On a mis 28 en facteur commun.

Plus généralement :

a × b + a × c = a × (b + c )
On a mis le facteur a en commun
a × b − a × c = a × (b − c )

Applications :
14 × 23 + 14 × 36 = 14 × ( 23 + 36 ) = 14 × 59 = 826

5 × a + 3 × a = ( 5 + 3) × a = 8 × a
ou, plus simplement:
5a + 3a = ( 5 + 3) a = 8a

7 × b − b = 7 × b − 1× b = ( 7 − 1) × b = 6 × b
ou, plus simplement:
7b − b = ( 7 − 1) b = 6b
d) Pour réduire un programme :

4 ( x + 7 ) + 3 x − 12 =
On a distribué le facteur 4 sur la somme (x + 7)
4 x + 28 + 3 x − 12 = et on a effectué ces produits.
On a modifié la position des termes
4 x + 3 x + 28 − 12 =
(sans changer leurs signes opératoires)
( 4 + 3) x + 16 = On a effectué les additions possibles en pensant
à mettre x en facteur commun dans l’expression
7 x + 16
4x + 3x
EXERCICES
LA DISTRIBUTIVITÉ
X - Calcule de deux manières chacun des nombres suivants :
6,3 × (100 + 21) = ...................................................................................................................................................................................
6,3 × (100 + 21) = ...................................................................................................................................................................................
7 × (25 − 3) = ...........................................................................................................................................................................................
7 × (25 − 3) = ...........................................................................................................................................................................................
8 × (500 + 40 + 7) = ..............................................................................................................................................................................
8 × (500 + 40 + 7) = ..............................................................................................................................................................................

Y - Utilise le formulaire pour calculer aisément:


63 × 301 = ..................................................................................................................................................................................................
37 × 99 = ...................................................................................................................................................................................................
475 × 102 = ...............................................................................................................................................................................................
17 × 998 = .................................................................................................................................................................................................

Z - Pour chacune des questions, colorie la case donnant la bonne réponse :

Question Réponse A Réponse B Réponse C


7(a + 3) 7a + 3 7a + 21 7a + 10
5( y − 8) 5y + 40 5y − 13 5y − 40
π( 4 + r ) 4π + πr 4π + 4r 4πr
2 k(a + 6) 2ak + 6 2a + 12 k 2ak + 12 k
3(4a − 5b) 7 a − 8b 12a − 15b 12a − 8b

[ - Utilise le formulaire pour calculer rapidement :


96 × 96 + 4 × 96 = ..................................................................................................................................................................................................
24,7 × 85,5 + 75,3 × 85,5 = ..................................................................................................................................................................................
17 × 84 − 17 × 34 = ................................................................................................................................................................................................
34 × 33 + 33 × 74 − 8 × 33 = ..............................................................................................................................................................................
12 × 36 − 6 × 28 = ...................................................................................................................................................................................................

\- Factorise et, éventuellement, réduis chacune des expressions suivantes :


3a + 9a = ....................................................................................................................................................................................................
7 r − 2 r = .....................................................................................................................................................................................................
5a + 5b = .....................................................................................................................................................................................................
9 x − 63 = ....................................................................................................................................................................................................
8x − x = .......................................................................................................................................................................................................
14ab − 21b = ............................................................................................................................................................................................
9 x 2 − 5x 2 = ..............................................................................................................................................................................................
DEVOIR 1

X Calcule de deux manières :


9 × (7 + 8)
9× 6 − 4×9

Y Calcule mentalement : (justifie, par écrit, ces calculs)


57 × 999
43 × 0,54 + 0, 46 × 43

Z Définis et réduis le programme suivant :


« Partant d’un nombre x, je le multiplie par 5, je retranche 3 puis je multiplie le résultat par 7.
Enfin, j’ajoute 22 »
Devoir 2
X - Une salle de cinéma dispose de vingt-trois rangées de quinze fauteuils au parterre et de treize rangées
de quinze fauteuils au balcon.
Calcule le nombre de places dans ce cinéma et contrôle ce résultat avec une autre méthode.

Y - Calcule :
a(b + c) ; ab + bc ; c(b - a) ; bc - ac,
sachant que : a = 7 ; b = 16 ; c = 9.

Z - Soit n le nombre d’élèves d’une classe, x le nombre d’absents lors d’une sortie au théâtre et p le prix
d’une place de théâtre.
a) Explique pourquoi l'expression p(n - x) désigne le prix total pour la classe.
b) Peux-tu écrire autrement ce prix total ?
c) Calcule le prix total dans le cas où la classe compte 24 élèves, sachant qu’il y a 3 absents et que
le prix d’une place est 3,50 €.

[ - Étant donné un nombre x; on lui ajoute 7; on multiplie le résultat par 9, on ajoute le double de x et
enfin on retranche 19.
Écris le résultat obtenu en fonction de x puis réduis cette expression.
Trouve alors x sachant que le résultat est égal à 1991.
VERS D’AUTRES MÉTHODES DE CALCUL
X - Écris de deux façons différentes l’aire du rectangle PLUS :

Aire(PLUS) = PS × PL = PS × ( PN + NL ) = 2 × ( 4 + 3)
Aire(PLUS) = Aire(PNMS) + Aire(NLUM)
= PS × PN + NM × NL = 2 × 4 + 2 × 3

Conclus : 2 × ( 4 + 3) = 2 × 4 + 2 × 3
...................................................................................................................

. Y - Écris de deux façons l’aire du rectangle ALOI :

Aire(ALOI) = OI × LO = OI × ( CO − CL ) = 3 × ( 6 − 2 )
Aire(ALOI) = Aire(COIN) − Aire(CLAN)
= OI × CO − LA × CL = 3 × 6 − 3 × 2

Conclus : 3 × ( 6 − 2 ) = 3 × 6 − 3 × 2 .

Z - Alexis a planté neuf rangées de quinze cerisiers chacune.


Trois rangées ont complètement gelé.
Il lui reste :

9 rangées de 15 cerisiers – 3 rangées de 15 cerisiers = 9 × 15 − 3 × 15 = 135 − 45 = 90 cerisiers

(9 – 3) rangées de 15 cerisiers = ( 9 − 3) × 15 = 6 × 15 = 90 cerisiers

Conclus : 9 × 15 − 3 × 15 = ( 9 − 3) × 15

[ - La surface ci-dessous est disposée de deux manières. Exprime chaque fois son aire.

Première disposition :

2× a + 5× a
a

Deuxième disposition :

(2 + 5) × a

Conclus:

. 2 × a + 5 × a = (2 + 5) × a

Conclusion générale :

Multiplier un nombre par une somme (ou par une différence) revient à multiplier ce nombre par chaque
terme de la somme (ou de la différence) et à ajouter (ou retrancher) les produits obtenus.
EXERCICES
LA DISTRIBUTIVITÉ
X - Calcule de deux manières chacun des nombres suivants :
6,3 × (100 + 21) = 6,3 × 121 = 762,3
6,3 × (100 + 21) = 6,3 × 100 + 6,3 × 21 = 630 + 132,3 = 762, 3
7 × ( 25 − 3) = 7 × 22 = 154
7 × ( 25 − 3) = 7 × 25 − 7 × 3 = 175 − 21 = 154
8 × ( 500 + 40 + 7 ) = 8 × 547 = 4376
8 × ( 500 + 40 + 7 ) = 8 × 500 + 8 × 40 + 8 × 7 = 4000 + 320 + 56 = 4376
Y - Utilise le formulaire pour calculer aisément:
63 × 301 = 63 × ( 300 + 1) = 63 × 300 + 63 × 1 = 18900 + 63 = 18963

37 × 99 = 37 × (100 − 1) = 37 × 100 − 37 × 1 = 3700 − 37 = 3663

475 × 102 = 475 × (100 + 2 ) = 475 × 100 + 475 × 2 = 47500 + 950 = 48450 .

17 × 998 = 17 × (1000 − 2 ) = 17 × 1000 − 17 × 2 = 17000 − 34 = 16966

Z - Pour chacune des questions, colorie la case donnant la bonne réponse :

Question Réponse A Réponse B Réponse C


7(a + 3) 7a + 3 7a + 21 7 a + 10
5( y − 8) 5y + 40 5y − 13 5y − 40
π(4 + r ) 4π + π r 4π + 4r 4πr
2 k(a + 6) 2ak + 6 2a + 12 k 2ak + 12k
3(4a − 5b) 7 a − 8b 12a − 15b 12a − 8b

[ - Utilise le formulaire pour calculer rapidement :


96 × 96 + 4 × 96 = 96 × ( 96 + 4 ) = 96 × 100 = 9600

24,7 × 85,5 + 75, 3 × 85,5 = 85, 5 × ( 24,7 + 75,3) = 85,5 × 100 = 8550

17 × 84 − 17 × 34 = 17 × ( 84 − 34 ) = 17 × 50 = 850

34 × 33 + 33 × 74 − 8 × 33 = ( 34 + 74 − 8 ) × 33 = 100 × 33 = 3300

12 × 36 − 6 × 28 = 6 × 2 × 4 × 9 − 6 × 4 × 7 = 6 × 4 × ( 2 × 9 − 7 ) = 24 × 11 = 264 (il y a d’autres possibilités)

\- Factorise et, éventuellement, réduis chacune des expressions suivantes :


3a + 9a = ( 3 + 9 ) × a = 12 × a = 12a 7 r − 2 r = ( 7 − 2 ) × r = 5 × r = 5r

5a + 5b = 5 × ( a + b ) = 5 ( a + b )

9x − 63 = 9 × x − 9 × 7 = 9 × ( x − 7 ) = 9 ( x − 7 ) 8x − x = 8 × x − 1 × x = ( 8 − 1) × x = 7x

14ab − 21b = 7 × 2 × a × b − 7 × 3 × b = 7 × b × ( 2 × a − 3) = 7b ( 2a − 3)

9 x 2 − 5x 2 = ( 9 − 5 ) × x 2 = 4 × x 2 = 4 x 2