Vous êtes sur la page 1sur 21

Estrategias para la

multiplicación
Celosía y
China
ESTRATEGIA DE LA CELOSÍA
• Para multiplicar la siguiente cifra:

537 X 24
Se construye una cuadrícula con tantas columnas como cifras
tenga el primer factor (para el ejemplo serían 3 columnas) y con
tantas filas como cifras tenga el segundo factor (para el ejemplo
serían 2 filas)
• Luego cada espacio de la cuadrícula se divide
dibujando una diagonal.

• Se comienza a multiplicar cada cifra de la


columna por cada cifra de la fila, poniendo las
unidades en el triángulo inferior de la cuadrícula
y las decenas en el triángulo superior
• Una vez que se completa la cuadrícula, se
suman todas las cifras presentes en cada una
de las diagonales, comenzando siempre por la
inferior derecha, continuando hacia la
izquierda.
EJERCICIOS

• CALCULE, UTILIZANDO LA ESTRATEGIA DE LA


CELOSÍA LAS SIGUIENTES MULTIPLICACIONES

823 x 5
6453 x 48
47324 x 371
Método chino
• Se dibujan líneas horizontales para
representar cada cifra correspondiente al
primer factor o multiplicando.
• Luego se dibujan líneas verticales para
representar cada cifra correspondiente al
segundo factor (multiplicador), intersectándolas.
Quedará de la siguiente manera
Luego se cuentan las intersecciones de manera
diagonal, partiendo por la inferior derecha
Como la suma de la tercera diagonal dio 14, la
decena se le suma a la diagonal siguiente
Resultado
La comprobación de la multiplicación
• Después de multiplicar, se traza una x de la
siguiente forma:
En cada sección de la x, se pondrá el resultado de cada una de
los elementos señalados, sumando sus cifras hasta que quede
reducida en una sola como se señala a continuación:
Ejemplo
• La suma de las cifras del factor 1 sería: 4+7+3+9 = 23,
como tiene dos cifras, sumo 2+3 para reducirlo a una
sola cifra = 5. Este valor se sitúa en la parte superior
de la x.
• En seguida se continúa sumando las cifras del
factor 2, lo que sería: 2+5+6 = 13 esta cifra se
reduce a una sola, sumando ambas: 1+3 = 4.
Esta cifra se sitúa en el lugar inferior de la x.
• En la zona derecha de la x, se pondrá la suma
de todas las cifras del producto (resultado), lo
que sería: 1+2+1+3+1+8+4 = 20. Esta cifra la
reduzco a una, sumando ambas cifras: 2+0 =2
• Por último, se multiplican las cifras de la parte superior e inferior de la x. Si
da un resultado mayor que una cifra, éstas se suman hasta reducirlas a 1
sola. Para el ejemplo, se multiplicará: 5 x 4 = 20. Esta cifra se reduce a una
sola, sumándolas: 2+0 = 2

• Si el resultado de la parte izquierda de la equis, coincide con el de la


derecha, la multiplicación es correcta.
Compruebe si las siguientes multiplicaciones son
correctas

• 5022 x 842 = 4228524

• 374 x 69 = 25806

• 679 x 98 = 65542