Vous êtes sur la page 1sur 22

FACTORISATIONS

NUMÉRIQUES
Série n°1
Consigne
On écrira uniquement le résultat final du calcul
demandé.

IMPORTANT !
Quand il n’y a pas de parenthèses
(ou à l’intérieur des parenthèses),
les multiplications se font TOUJOURS
AVANT les additions et les soustractions.
1

7×4+7×6
1 On doit effectuer les 2 multiplications puis ajouter à la fin.
Mais si on prend le temps de réfléchir,
on se rend compte que
4 fois 7 et encore 6 fois 7 c’est pareil que 10 fois 7 !

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7×4 + 7×6 = 7 × (4+6)


= 7 ×10 = 70
2

5×8+5×2
2 On doit effectuer les 2 multiplications puis ajouter à la fin.
Mais si on prend le temps de réfléchir,
on se rend compte que
8 fois 5 et encore 2 fois 5 c’est pareil que 10 fois 5 !

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5×8 + 5×2 = 5 × (8+2)


= 5 ×10=50
3

13 × 12 + 12 × 7
3 On doit effectuer les 2 multiplications puis ajouter à la fin.
Mais si on prend le temps de réfléchir,
on se rend compte que
13 fois 12 et encore 7 fois 12 c’est pareil que 20 fois 12 !

12 12 12 12
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 12 12 12 12
12 12 12 12 12
12 12 12

13×12 + 12×7= 12 × (13+7)


= 12 ×20 = 240
x 20 c’est
x 2 x 10
4

15 × 11 + 5 × 11
4 Ici ce sont les 11 que l’on
multiplie plusieurs fois, en tout
il y en a 15 et encore 5, donc il
y a 20 fois 11.

15 × 11 + 5 × 11
= (15 + 5 ) × 11
x 20 c’est
= 20 × 11 = 220
x 2 x 10
5

17 × 8 + 3 × 8
5 Ici ce sont les 8 que l’on
multiplie plusieurs fois, en tout
il y en a 17 et encore 3, donc il
y a 20 fois 8.

17 × 8 + 3 × 8
= (17 + 3 ) × 8
x 20 c’est
= 20 × 8 = 160
x 2 x 10
6

21 × 12 – 21 × 2
Ici ce sont les 21 que l’on multiplie
6 plusieurs fois, en tout il y en a 12 et
on en ENLEVE 2, donc il en reste 10
donc 10 fois 21.

On enlève

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

21 × 12 – 21 × 2 = 21 ×
(12-2) = 21 × 10 = 210
7

47 × 14 – 4 × 47
Ici ce sont les 47 que l’on multiplie
7 plusieurs fois, en tout il y en a 14 et
on en ENLEVE 4, donc il en reste 10
donc 10 fois 47.

On enlève

47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47

47×14 – 4×47=(14 - 4)×47


= 10 × 47 = 470
8

23 × 34 – 3 × 34
Ici ce sont les 34 que l’on multiplie
8 plusieurs fois, en tout il y en a 23 et
on en ENLEVE 3, donc il en reste 20
donc 20 fois 34.

On enlève

47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47

23×34 – 3×34 =(23 - 3)×34


= 20 × 34 = 680
x 20 c’est
x 2 x 10
9

17 × 27 – 17 × 7
9

17×27 – 17×7 =17×(27-7)


= 17 ×20 = 340
10

59 × 8 – 8 × 9
10

59 × 8 – 8 × 9 = (59-9) ×
8 = 50 × 8 = 400
x 50 c’est x 5
x 10